Entreprise : O.D.J. - SIREN 481 055 341
Identité
Dénomination
O.D.J.
SIREN (siège)
481 055 341
Date d'immatriculation au RNE
03/03/2005
Date de fin de la personne morale
02/03/2104
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
26 RUE D ARRAS 59000 LILLE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
26 A 28
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CARETTI BERNARD
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1952
Commune de résidence
Douai
Nom, Prénom(s)
NAWROCKI LYNDA
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1974
Commune de résidence
Sallaumines
Dénomination
H D COMMISSAIRES ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Douai
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/02/2020
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
15/02/2005
Siret
48105534100020
Nom commercial
RESTHO-FORMATION
Code APE
8559A - Formation continue d'adultes
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
La formation professionnelle dans tous les domaines.
Adresse
26 RUE 26-28 rue d Arras
59000 , Lille - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
26 A 28
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/04/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/02/2005
Siret
48105534100012
Enseigne
RESTHO-FORMATION
Code APE
804C
Adresse
75 B RUE GUSTAVE DELORY
59810 , LESQUIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
06/02/2020
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 05/02/2020 .
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
13/06/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE en date du 11/06/2018 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 01/02/2018, désignant en qualité de liquidateur : Maître Jérôme THEETTEN 58 avenue Guynemer 59700 MARCQ EN BAROEUL. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
03/03/2005
Description
Historique : Publication légale : La Gazette de la région du Nord du 18 au 24 février 2005.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).