Entreprise : ATHENA - SIREN 481 016 111
Identité
Dénomination
ATHENA
SIREN (siège)
481 016 111
Date d'immatriculation au RNE
23/02/2005
Début d’activité
21/02/2005
Date de fin de la personne morale
22/02/2104
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Acquisition cession de participations ; banque de données
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
105000 EUR
Adresse du siège
68 RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORE 75008 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Lajaumont JEAN-MARC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1961
Commune de résidence
Le Bouscat
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
21/02/2005
Siret
48101611100025
Nom commercial
ATHENA
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition cession de participations ; banque de données
Adresse
68 RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORE
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/10/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/02/2005
Siret
48101611100017
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
51 RUE EMILE ZOLA
33110 , LE BOUSCAT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2012B2373310
Date d'ajout
13/12/2017
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 13/12/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
20/03/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 20/03/2015 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro P201400261 désigne liquidateur SELAFA MJA en la personne de Me Frédérique Lévy 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10, maintient M. Franck Sabet, juge commissaire, met fin à la mission de l'administrateur Me Gérard Philippot
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
23/01/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 22/01/2015 prolongeant la période d'observation pour une durée de 2 mois à compter du 23/01/2015, soit jusqu'au 23/03/2015
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
26/09/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 26/09/2014 prolongeant la période d'observation pour une durée de 4 mois à compter du 23/09/2014, soit jusqu'au 23/01/2015
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
14/03/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 13/03/2014 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 23/03/2014, soit jusqu'au 23/09/2014
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
23/01/2014
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 23/01/2014 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P201400261 date de cessation des paiements le 28/12/2013, et a désigné juge commissaire : M. Franck Sabet, administrateur : Me Gérard Philippot 60 rue de Londres 75008 Paris, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SELAFA MJA en la personne de Me Frédérique Lévy 102 rue du Faubourg Saint-Denis CS10023 75479 Paris Cedex 10, et a ouvert une période d'observation expirant le 23/03/2014, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
29/11/2012
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).