Entreprise : SCI LES CHENES DU LARRY - SIREN 480 917 343
Identité
(Entreprise radiée le 13/02/2019)
Dénomination
SCI LES CHENES DU LARRY
SIREN (siège)
480 917 343
Date d'immatriculation au RNE
23/02/2005
Date de fin de la personne morale
22/02/2104
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
4000 EUR
Adresse du siège
LES BRIERES 03400 TOULON-SUR-ALLIER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DESMERCIERES FRANCK , MARC , DANIEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1978
Commune de résidence
Lempdes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
09/02/2005
Siret
48091734300018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition par voie d'apport ou autrement gestion administration exploitation location tant comme bailleresse que comme preneuse a court terme ou a long terme de tous immeubles biens et droits immobiliers de toute nature dont elle pourra devenir propriétaire ou avoir la disposition a un titre quelconque
Adresse
les Brieres
03400 , Toulon-sur-Allier - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
617
Date d'ajout
13/02/2019
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 30/11/2018 Liquidateur : DESMERCIERES Franck Marc Daniel Le siège de la liquidation est fixé à : les Brieres 03400 Toulon-sur-Allier Journal d'annonces légales : L'Aurore du Bourbonnais en date du 08/02/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
618
Date d'ajout
13/02/2019
Description
Radiation du RCS le 13/02/2019 avec effet au 31/12/2018
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Moulins ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Cusset. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Cusset décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).