Entreprise : PROMINVEST - SIREN 480 645 191
Identité
Dénomination
PROMINVEST
SIREN (siège)
480 645 191
Date d'immatriculation au RNE
02/02/2005
Début d’activité
26/01/2005
Date de fin de la personne morale
01/02/2104
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
L'acquisition de terrain et d'immeuble, la construction en sous Traitance et la location des logements et des bureaux.
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Capital social
248000 EUR
Adresse du siège
23 RUE DES GARMANTS 92240 MALAKOFF FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LE BOEDEC GUINEL , HENRI , JEAN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1974
Commune de résidence
Fontenay-le-Fleury
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
26/01/2005
Siret
48064519100028
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition de terrain et d'immeuble, la construction en sous Traitance et la location des logements et des bureaux.
Adresse
23 RUE DES GARMANTS
92240 , MALAKOFF - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/09/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/01/2005
Siret
48064519100010
Code APE
701D
Adresse
141 AV DE VERDUN
92130 , ISSY-LES-MOULINEAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
86766
Date d'ajout
07/11/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 07/11/2018 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : Selarl De Bois-Herbaut Mission Conduite Par Me Alexandre Herbaut . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 07/11/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
69510
Date d'ajout
10/07/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre prononce en date du 10/07/2018 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2018J00609 , date de cessation des paiements le 11/01/2017 , désigne liquidateur Selarl De Bois-Herbaut Mission Conduite Par Me Alexandre Herbaut 125 TERRASSE DE L'UNIVERSITE CS 40152 92741 Nanterre Cedex , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc . Le liquidateur devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Numéro d'observation
46177
Date d'ajout
09/10/2014
Description
Pli Non Distribuable
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).