Entreprise : PAYBACK - SIREN 480 603 265
Identité
(Entreprise radiée le 08/08/2022)
Dénomination
PAYBACK
SIREN (siège)
480 603 265
Date d'immatriculation au RNE
27/01/2005
Date de fin de la personne morale
26/01/2104
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
14329 EUR
Adresse du siège
1 RUE DU CAPITAINE DREYFUS 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARCHAND STEPHANE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1967
Commune de résidence
Rennes
Nom, Prénom(s)
COUPLET GHISLAIN , JEAN-PIERRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1975
Commune de résidence
Saint-Jacques-de-la-Lande
Dénomination
GETEC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Saint-Jacques-de-la-Lande
Dénomination
SMC HOLDING
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Rennes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/11/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/01/2005
Siret
48060326500012
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
167 RUE DE FOUGERES
35700 , RENNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 07/01/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/01/2005
Siret
48060326500038
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
la prise d'intérêts et la participation, sous quel que forme que cé soit, dans toutes entreprises, groupements d'intérêt économique ou sociétés francaises ou étrangères créées ou à créer, la proprie té et la gestion de valeurs mobilières notamment pär voie d'apport, d'achat, d'épargne, de souscrip tion d'actions, obligations, parts sociales, parts d'intérêts et plus généralement de titres de toutes espèces français ou étrangers, toutes opérations de marchand de biens, et plus spécialement l'achat en vue de la revente, l'organisation, la relation, la division et la vente de tous terrains, propriétés, immeubles et fonds de commerce, anciens ou récents, l'organisation et la surveillance de tous travaux préalablement nécessaires à la vente du bien, le fractionnement ou le lotissement de tous terrains ou propriétés, la promotion d'immeubles, l'organisation, la gestion et la réalisation de tous programmes immobiliers, tous conseils et expertises se rapportant à ces activités
Adresse
73 BD 73 boulevard de la Tour d'Auvergne
35000 , Rennes - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/06/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/11/2013
Siret
48060326500020
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
6 RUE HELENE BOUCHER
35136 , SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/07/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
07/01/2019
Siret
48060326500046
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
1 RUE DU CAPITAINE DREYFUS
35136 , SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
25410
Date d'ajout
08/08/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 28/07/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/06/2022
Description
Dissolution à compter du 24/05/2022 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 24/05/2022, liquidateur : COUPLET Ghislain Jean-Pierre, siège de la liquidation : 1 Rue du Capitaine Dreyfus 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande, parution de la publicité légale : Les Petites Affiches paru le 04/06/2022
Numéro d'observation
76716
Date d'ajout
07/02/2019
Description
Transfert de siège et de l'établissement principal dans le ressort du greffe. de RENNES, 73 Boulevard de la Tour d'Auvergne, à SAINT JACQUES DE LA LANDE, 1 Rue du Capitaine Dreyfus, à compter du 07/01/2019
Numéro d'observation
85493
Date d'ajout
07/10/2015
Description
Transfert de siège et de l'établissement principal dans le ressort du greffe. de ST JACQUES DE LA LANDE, 6 rue Hélène Boucher à RENNES, 73 boulevard de la Tour d'Auvergne, à compter du 01/06/2015
Numéro d'observation
46799
Date d'ajout
03/02/2014
Description
Transfert de siège et de l'établissement principal dans le ressort du greffe. de Rennes, 167 rue de fougères à Saint Jacques de la Lande, 6 rue Hélène Boucher, le 28.11.2013
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).