Entreprise : OFFICE TOURISME PIEMONT OLORONAIS - SIREN 480 515 238
Identité
(Entreprise radiée le 02/10/2020)
Dénomination
OFFICE TOURISME PIEMONT OLORONAIS
SIREN (siège)
480 515 238
Date d'immatriculation au RNE
20/01/2005
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Établissement public local à caractère industriel ou commercial
Adresse du siège
ALL DU COMTE DE TREVILLE 64400 OLORON-SAINTE-MARIE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 10
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEPRETRE GERARD , PHILIPPE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1955
Commune de résidence
Lurbe-Saint-Christau
Nom, Prénom(s)
BELLAUCQ CLAUDINE , JOSETTE
Nom d'usage
MULTINU
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1953
Commune de résidence
Oloron-Sainte-Marie
Nom, Prénom(s)
COMBRET CHRISTINE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1964
Commune de résidence
Oloron-Sainte-Marie
Nom, Prénom(s)
TIBI MARC
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1960
Commune de résidence
Oloron-Sainte-Marie
Nom, Prénom(s)
ETCHENIQUE ARACELI
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1951
Commune de résidence
Oloron-Sainte-Marie
Nom, Prénom(s)
POUYANNE MAGALI
Nom d'usage
PORTET
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1955
Commune de résidence
Escout
Nom, Prénom(s)
CIVIT ROUSSELIER THIERRY , LEON , FRANCOIS
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1957
Commune de résidence
Poey-d'Oloron
Nom, Prénom(s)
POEY VINCENT
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1955
Commune de résidence
Asasp-Arros
Nom, Prénom(s)
GOUINEAU JEAN-MARIE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1950
Commune de résidence
Moumour
Nom, Prénom(s)
SALIOU BERNARD
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1958
Commune de résidence
Oloron-Sainte-Marie
Nom, Prénom(s)
ADAM MICHEL
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1958
Commune de résidence
Oloron-Sainte-Marie
Nom, Prénom(s)
GRAINDORGE LARIVIERE FREDERIC , ALAIN , MARCEL
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1965
Commune de résidence
Rébénacq
Nom, Prénom(s)
LUCBEREILH LABORDE LACOSTE HERVE , MARCEL , FRANCOIS-MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1958
Commune de résidence
Oloron-Sainte-Marie
Nom, Prénom(s)
ERNANDORENA GAELLE , CELINE
Nom d'usage
DODARD
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1971
Commune de résidence
Oloron-Sainte-Marie
Nom, Prénom(s)
SAUVAGE BERTRAND
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1948
Commune de résidence
Eysus
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/04/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/2005
Siret
48051523800016
Code APE
7911Z - Activités des agences de voyage
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Office de tourisme (information, promotion)
Adresse
ALL allées du Comte de Treville
64400 , Oloron-Sainte-Marie - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 10
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7297
Date d'ajout
02/10/2020
Description
Radiation du RCS le 02/10/2020 avec effet au 30/04/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce d'Oloron-Sainte-Marie ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Pau. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Pau décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).