Entreprise : VICTOR - SIREN 480 361 096
Identité
Dénomination
VICTOR
SIREN (siège)
480 361 096
Date d'immatriculation au RNE
13/01/2005
Date de fin de la personne morale
12/01/2055
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
100000 EUR
Adresse du siège
15 PL JEANNE HACHETTE 60000 BEAUVAIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MASCRET DAMIEN , SYLVAIN , CYRILLE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1984
Commune de résidence
La Fère
Nom, Prénom(s)
VADIER ROMAIN , JULIEN , JEAN-JACQUES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1989
Commune de résidence
Beauvais
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/10/2017
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
09/02/2005
Siret
48036109600013
Enseigne
JP PUB
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Débit de boissons, hôtel, restaurant.
Adresse
15 PL 15 place Jeanne Hachette
60000 , Beauvais - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
21
Date d'ajout
05/10/2017
Description
Radiation d'office : article R.123-129 du Code de Commerce clôture pour insuffisance d'actif par jugement du 03/10/2017.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
18
Date d'ajout
29/01/2013
Description
Par ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Beauvais, en date du 17-01-2013, il a été prononcé la clôture de la procédure de redressement en application de larticle R.631-43 du code de commerce.
Numéro d'observation
17
Date d'ajout
19/12/2012
Description
Jugement du Tribunal de Commerce BEAUVAIS, a prononcé, en date du 18/12/2012, la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sous le numéro 2012/259, date de cessation des paiements le 06/11/2012, et a désigné Juge commissaire Monsieur DESESQUELLE Jean-Louis , Liquidateur SCP LEBLANC LEHERICY HERBAUT, en la personne de Me LEHERICY Philippe 577 rue de la Croix Verte 60600 AGNETZ. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans le délai de deux mois à compter de la publication au Bodacc du présent jugement.
Numéro d'observation
16
Date d'ajout
04/07/2012
Description
Jugement du tribunal de commerce de BEAUVAIS en date du 03/07/2012, arrêtant le plan de redressement, durée du plan 10 ans, nomme commissaire à l'exécution du plan SCP LEBLANC LEHERICY HERBAUT, en la personne de Me LEHERICY Philippe 577 rue de la Croix Verte 60600 AGNETZ , sous le numéro 2011/00010
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
06/06/2012
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de BEAUVAIS en date du 05/06/2012 prolongeant la période d'observation pour une durée de 1 mois à compter du 05/06/2012
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
16/05/2012
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de BEAUVAIS en date du 15/05/2012 prolongeant la période d'observation pour une durée de 1 mois à compter du 15/05/2012
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
16/11/2011
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Beauvais du 15/11/2011 prolongeant la période d'observation jusqu'au 15/05/2012.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
06/07/2011
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Beauvais du 05 /07/2011 prolongeant la période d'observation jusqu'au 06/12/2011.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
30/04/2011
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de BEAUVAIS du 12/04/2011, nommant Me Philippe LEHERICY, 577 rue de la Croix Verte 60600 AGNETZ, en qualité de mandataire judiciaire en remplacement de Me Jean-Claude HERBAUT.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
18/01/2011
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Beauvais du 18 /01/2011 ouvrant une procédure de redressement judiciaire et fixant la fin de la période d'observation au 05/07/2011. Cessation des paiements en date du 15/07/2010. Juge Commissaire : Mr Jean-Louis DE SESQUELLE Mandataire judiciaire : Maître Herbaut Jean-Claude 577 rue de la Croix Verte 60600 Agnetz Administrateur : Maître RONGEOT Jean 28 rue Sire Firmin Leroux 80000 Amiens Cedex 1 dont la mission est, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister la société débitrice dans tous ses actes de gestion.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
31/07/2010
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à 1/2 du capital social, suite à décision du 31/07/2010.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
13/01/2005
Description
Observations concernant l'établissement situé 15 place Jeanne Hachette 60000 Beauvais : - Publication de la cession : PICARDIE LA GAZETTE du 16 au 22 f évrier 2005. -Précédent propriétaire : SNC LE MARY LAND (RCS BEAUVAIS 411.890.742).
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
13/01/2005
Description
Historique : - Société sans activité commerciale depuis son immatriculation. - Mise en activité suit e à achat à dater du 09 février 2005.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).