Entreprise : SARL AU RAYON DE SOLEIL - SIREN 480 344 498
Identité
(Entreprise radiée le 28/02/2020)
Dénomination
SARL AU RAYON DE SOLEIL
SIREN (siège)
480 344 498
Date d'immatriculation au RNE
21/01/2005
Date de fin de la personne morale
20/01/2104
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Artisanale règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
8 RUE BERNARD LAUREAU 21110 GENLIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROSA BRUNO , HENRI , GUIDO
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1963
Commune de résidence
Rivesaltes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/04/2008
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/12/2004
Siret
48034449800021
Code APE
1071C - Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Code APRM
1071CB - Boulangerie-pâtisserie
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
BOULANGERIE PATISSERIE VIENNOISERIE
Code APRM
1071CB - Boulangerie-pâtisserie
Code APRM
1071CB - Boulangerie-pâtisserie
Adresse
8 RUE BERNARD LAUREAU
21110 , GENLIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/05/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/12/2004
Siret
48034449800013
Code APE
741J
Adresse
23 RUE DE LA RENTE BLANCHE
21110 , IZIER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/05/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/11/2005
Siret
48034449800039
Enseigne
LE FOURNIL DU BIEF
Code APE
522G
Code APRM
1071CB - Boulangerie-pâtisserie
Origine du fonds
Autre
Activité principale
DEPOT PAIN,PATISSERIE,VIENNOISERIE
Code APRM
1071CB - Boulangerie-pâtisserie
Code APRM
1071CB - Boulangerie-pâtisserie
Adresse
9 C RUE DU BIEF DU MOULIN
21600 , LONGVIC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2619
Date d'ajout
28/02/2020
Description
Radiation du RCS le 28/02/2020 avec effet au 31/12/2009
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
15575
Date d'ajout
03/12/2019
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 30/04/2008 Liquidateur : ROSA Bruno Henri Guido Le siège de la liquidation est fixé à : 29 rue de la République 66600 RIVESALTES Journal d'annonces légales : le chatillonnais et l'auxois du 28/11/19 Cessation d'activité à compter du 30/04/2008
Numéro d'observation
4095
Date d'ajout
23/06/2008
Description
Cessation d'activité dans l'établissement principal sis 8 rue Bernard Laureau 21110 Genlis, fonds vendu à compter du 29/04/2008 changement du domicile personnel de Mr ROSA Bruno
Numéro d'observation
5602
Date d'ajout
22/09/2006
Description
DECISION DE NON DISSOLUTION DE LA SOCIETE, APRES CONSTAT QUE SES CAPITAUX PROPRES SONT DEVENUS INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL A COMPTER DU 26/06/2006
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).