Entreprise : AGRIPOLE - SIREN 480 091 925
Identité
Dénomination
AGRIPOLE
SIREN (siège)
480 091 925
Date d'immatriculation au RNE
30/12/2003
Début d’activité
18/10/2002
Date de fin de la personne morale
29/12/2104
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
ACHAT, VENTE DE TOUS PRODUITS ALIMENTAIRES - LA PARTICIPATION DIRECTE OU INDIRECTE DE LA SOCIETE A TOUTES ACTIVITES OU OPERATIONS INDUSTRIELLES, COMMERCIALES OU FINANCIERES, MOBILIERES OU IMMOBILIERES, EN FRANCE OU A L'ETRANGER, SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, DES LORS QUE CES ACTIVITESOU OPERATIONS PEUVENT SE RATTACHER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT A L'OBJET SOCIAL.
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Capital social
935000 EUR
Adresse du siège
65 B RUE LA FAYETTE 75009 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COULAUD ODILE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1956
Commune de résidence
Courbevoie
Nom, Prénom(s)
Georghiou JEAN , CHRISTOPHE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1965
Commune de résidence
Neuilly-Sur-Seine CEDEX
Nom, Prénom(s)
Le Gouvello du Timat ERIC
Qualité
Administrateur provisoire
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1949
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Michault DENIS
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1970
Commune de résidence
Chapet
Dénomination
EDAXIS
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Paris
Dénomination
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly Sur Seine
Dénomination
MAZARS ET GUERARD - Société anonyme
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Courbevoie
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
18/10/2002
Siret
48009192500028
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Achat vente de tous produits alimentaires la participation directe ou indirecte de la société a toutes activités ou opérations industrielles commerciales ou financières mobilières ou immobilières en france ou a l'étranger sous quelque forme que ce soit des lors que ces activités ou opérations peuvent se rattacher directement ou indirectement a l'objet social
Autres Activités
Achat vente de tous produits alimentaires la participation directe ou indirecte de la société a toutes activités ou opérations industrielles commerciales ou financières mobilières ou immobilières en france ou a l'étranger sous quelque forme que ce soit des lors que ces activités ou opérations peuvent se rattacher directement ou indirectement a l'objet social
Adresse
65 B RUE LA FAYETTE
75009 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/12/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/10/2004
Siret
48009192500010
Code APE
652E
Adresse
103 RUE DE TURENNE
75003 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 08/11/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/05/2007
Siret
48009192500036
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Activité principale
Fonds de placement et entités financières similaires
Adresse
84 RUE DE PARIS
95500 , GONESSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2005B0006251
Date d'ajout
02/10/2017
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS, a prononcé, en date du 02-10-2017, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro P201702458, date de cessation des paiements le 27-09-2017, et a désigné : juge commissaire M. Jean-Pierre Bégon-Lours liquidateur SELAFA MJA en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas, 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris cedex 10 et la SCP BTSG en la personne de Me Stéphane Gorrias 15 rue de l'Hôtel de Ville 92200 Neuilly-sur-Seine, les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).