Entreprise : ANKARO - SIREN 479 994 386
Identité
(Entreprise radiée le 03/08/2022)
Dénomination
ANKARO
SIREN (siège)
479 994 386
Date d'immatriculation au RNE
21/12/2004
Date de fin de la personne morale
20/12/2103
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
14 ET 15 AVRIL 1945 17640 VAUX-SUR-MER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
WEBER ROGER
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1967
Commune de résidence
Mornac-sur-Seudre
Nom, Prénom(s)
WEBER ANTOINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/2002
Commune de résidence
Saint-Jean-le-Blanc
Nom, Prénom(s)
WEBER MATHIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/2005
Commune de résidence
Saint-Jean-le-Blanc
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/12/2004
Siret
47999438600015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition d'un immeuble sis à Rue des 14 et 15 avril 1945 - 17640 VAUX SUR MER l'administration et l'exploitation par bail, location à usage d'ha- bitation et location gratuite aux associés ou au- trement dudit immeuble et de tous autres immeubles bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire ul- térieurement, par voie d'acquisition, échange, apport ou autrement.
Adresse
Rue des 14 et 15 Avril 1945
17640 , Vaux-sur-Mer - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
03/08/2022
Description
Dissolution à compter du 31/12/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/12/2021, liquidateur : WEBER Roger, siège de la liquidation : Rue des 14 et 15 Avril 1945 17640 Vaux-sur-Mer, parution de la publicité légale : Le Phare de Ré paru le 10/08/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7528
Date d'ajout
03/08/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2021
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Marennes et a été rattachée au Tribunal de Commerce de Saintes par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).