Entreprise : HBI - SIREN 479 926 396
Identité
Dénomination
HBI
SIREN (siège)
479 926 396
Date d'immatriculation au RNE
13/12/2004
Début d’activité
20/11/2004
Date de fin de la personne morale
12/12/2103
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Activités principales de l’objet social
L' acquisition, la gestion, la vente de valeurs mobilières, titres de placements, titres de toutes sociétés ou tous groupements et de tous droits portant sur ces valeurs et titres
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Capital social
4000 EUR
Adresse du siège
19 BD LOUISE MICHEL 92230 GENNEVILLIERS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BALAS JEAN , MARIE , FRANCOIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1955
Commune de résidence
Asnières-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
BALAS ANNABELLE , YAMINA
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1972
Commune de résidence
Pompertuzat
Nom, Prénom(s)
BALAS FANNY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1975
Commune de résidence
Pompertuzat
Nom, Prénom(s)
BALAS FRANCOIS , MARIE , MICHEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1947
Commune de résidence
Pompertuzat
Nom, Prénom(s)
BALAS MARC , MARIE , PAUL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1958
Commune de résidence
Vaux-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
BALAS BRIGITTE , MARIE
Nom d'usage
CHIUMENTI
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1950
Commune de résidence
Vaux-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
BALAS MARIE , JOELLE , COLETTE
Nom d'usage
MILLET
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1946
Commune de résidence
Paris 7e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
CHIULENTI THIBAULT , DAVID , ROGER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1983
Commune de résidence
Vaux-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
CHIUMENTI NICOLAS , UGO , PHILIPPE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1980
Commune de résidence
Vaux-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
CHIUMENTI AUGUSTION , ROMAIN , GUILLAUME
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1989
Commune de résidence
Vaux-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
MILLET JULIEN , MAXIME , HUBERT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1976
Commune de résidence
Paris 7e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
MILLET MARION , CLARISSE , DELPHINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1974
Commune de résidence
Asnières-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
MILLET MATTHIEU , JEAN , CESAR
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1980
Commune de résidence
Paris 7e Arrondissement
Dénomination
SOCIETE FINANCIERE JEAN MARTIN SFJM
Qualité
Autre
Commune de résidence
Saint-Ouen-sur-Seine
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/11/2004
Siret
47992639600025
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
L' acquisition, la gestion, la vente de valeurs mobilières, titres de placements, titres de toutes sociétés ou tous groupements et de tous droits portant sur ces valeurs et titres
Adresse
19 BD LOUISE MICHEL
92230 , GENNEVILLIERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/05/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/11/2004
Siret
47992639600017
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Activité principale
Gestion de fonds
Adresse
10 RUE NICOLAU
93400 , SAINT-OUEN-SUR-SEINE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
10 A 12
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
39451
Date d'ajout
25/05/2021
Description
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Nanterre par suite de transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 17/05/2021 du 10/12 Rue PIERRE NICOLAU 93400 Saint-Ouen au 19 Boulevard Louise Michel 92230 Gennevilliers
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
50511
Date d'ajout
21/05/2021
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).