Entreprise : SEEDS GROUP - SIREN 479 899 940
Identité
(Entreprise radiée le 29/08/2017)
Dénomination
SEEDS GROUP
SIREN (siège)
479 899 940
Date d'immatriculation au RNE
09/12/2004
Date de fin de la personne morale
08/12/2103
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
151458 EUR
Adresse du siège
52 RUE DE LA VICTOIRE 75009 PARIS 9 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Le Berche DENIS
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1969
Commune de résidence
Paris
Dénomination
GRANT THORNTON
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly Sur Seine
Dénomination
INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Neuilly Sur Seine
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/08/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
03/12/2004
Siret
47989994000031
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Tant en France qu'à l'étranger la participation et notamment par voie de création de sociétés ou de groupements d'intérêts économiques de souscription ou d'acquisition d'actions ou de tous autres droits sociaux d'apport ou de fusion d'association ou de toute autre manière dans toutes entreprises exerçant toutes activités économiques financières commerciales industrielles mobilières immobilières ou de services
Adresse
52 RUE 52 rue de la Victoire
75009 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 08/02/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/2010
Siret
47989994000023
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
41 AV DE LA GRANDE ARMEE
75116 , PARIS 16 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/12/2004
Siret
47989994000015
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
67 B CHS JULES CESAR
95120 , ERMONT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2010B1592815
Date d'ajout
29/08/2017
Description
Radiation. Fusion Absorption par MORNINGSTAR FRANCE HOLDING Société Par Actions Simplifiée 52 rue de la Victoire 75009 Paris 494 925 126 RCS Paris le 14-08-2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
28/07/2010
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).