Entreprise : VALSO - SIREN 479 883 035
Identité
(Entreprise radiée le 01/10/2021)
Dénomination
VALSO
SIREN (siège)
479 883 035
Date d'immatriculation au RNE
09/12/2004
Date de fin de la personne morale
08/12/2103
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1800 EUR
Adresse du siège
20 RUE FERNAND PELLOUTIER 38130 ECHIROLLES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TRINQUIER PIERRE , HENRI
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1952
Commune de résidence
Briançon
Nom, Prénom(s)
ZABE ERIC , RENE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1963
Commune de résidence
Grenoble
Nom, Prénom(s)
DESRUELLE LUCIEN , PAUL , MARCEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1945
Commune de résidence
Saint-Baldoph
Nom, Prénom(s)
ELMS JOHN , MILLARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1954
Commune de résidence
Gap
Nom, Prénom(s)
GARREL ALAIN , PAUL , ADRIEN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1944
Commune de résidence
Seyssins
Nom, Prénom(s)
BRUNET MAURICE , JEAN , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1948
Commune de résidence
Grenoble
Nom, Prénom(s)
PRADAL BRUNO , MARCEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1949
Commune de résidence
Saint-Martin-d'Uriage
Nom, Prénom(s)
NINO ROLAND
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1958
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
FAUG-PORRET MARTINE , MARIE , SUZANNE
Nom d'usage
PACCOUD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1956
Commune de résidence
Biviers
Nom, Prénom(s)
PERNET GERARD , LOUIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1947
Commune de résidence
La Motte-Servolex
Nom, Prénom(s)
SAUGY ANNE , RAYMONDE , ELIANE
Nom d'usage
ROUMENOFF
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1953
Commune de résidence
Grenoble
Nom, Prénom(s)
BUISSON JACQUES , ANTOINE , ALAIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1949
Commune de résidence
Bassens
Nom, Prénom(s)
ROUMENOFF JEAN-MICHEL , NICOLAS , LUCIEN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1942
Commune de résidence
Grenoble
Nom, Prénom(s)
BOUILLOT ALAIN , JEAN , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1952
Commune de résidence
Grenoble
Nom, Prénom(s)
BRENOT DAVID , DANIEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1968
Commune de résidence
Romans-sur-Isère
Nom, Prénom(s)
TATTIS ISABELLE , VERONIQUE
Nom d'usage
BRISARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1963
Commune de résidence
Puy-Saint-Pierre
Nom, Prénom(s)
BILLAUD BRUNO , HENRI
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1950
Commune de résidence
Meylan
Dénomination
SOVEC
Qualité
Autre
Commune de résidence
Échirolles
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/07/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/11/2004
Siret
47988303500012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition de tous biens immobiliers gestion et administration de tous biens immobiliers dont la société pourrait devenir propriétaire sous quelque forme que ce soit
Adresse
20 RUE 20 Rue Fernand Pelloutier
38130 , Échirolles - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F21/021442
Date d'ajout
29/07/2021
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 01/06/2021 - Siège de la liquidation : 20 Rue Fernand Pelloutier 38130 ECHIROLLES - Publicité dans un journal d'annonces légales : Place Gre'net du 24/07/2021
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).