Entreprise : DIFFUSION BATTERIES MEDITERRANEE - SIREN 479 784 431
Identité
Dénomination
DIFFUSION BATTERIES MEDITERRANEE
SIREN (siège)
479 784 431
Date d'immatriculation au RNE
07/12/2004
Début d’activité
02/01/2005
Date de fin de la personne morale
06/12/2103
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
vente de batteries accumulateurs piles chargeurs dérivés et accessoires
Code APE
4532Z - Commerce de détail d'équipements automobiles
Capital social
7600 EUR
Adresse du siège
26 BD BUREL 13014 MARSEILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHABANEIX DENIS
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1954
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
MITTELETTE SYLVIANE
Nom d'usage
BACQUE-MITTELETTE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1956
Commune de résidence
Jouy-en-Josas
Dénomination
ACSM
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Jouy-en-Josas
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/01/2005
Siret
47978443100021
Nom commercial
DIFFUSION BATTERIES MEDITERRANEE
Code APE
4532Z - Commerce de détail d'équipements automobiles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
vente de batteries accumulateurs piles chargeurs dérivés et accessoires
Adresse
26 BD BUREL
13014 , MARSEILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/02/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/01/2005
Siret
47978443100013
Code APE
503B
Adresse
AV PASTEUR
13380 , PLAN-DE-CUQUES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
11 HAMEAU DES FELIBRES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
57755
Date d'ajout
06/05/2016
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 01/10/2015 - Regularisation de la présente mention le 6/5/16
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
59373
Date d'ajout
23/04/2012
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 28/03/2012 a prononcé la liquidation judiciaire, désigne liquidateur la SELARL EMJ prise en la personne de Me CORRE 62 Bd de Sébastopol 75003 PARIS , met fin à la mission de l'administrateur la SELARL MICHEL-MIROITE-GORINS en la personne de Me GORINS 48 Rue La Fayette 75009 PARIS
Numéro d'observation
50385
Date d'ajout
03/01/2012
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS , prononce en date du 22/12/2011 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire , date de cessation des paiements le 14/12/2011 désigne Juge Commissaire Mr JOURDAN , Juge Commissaire suppléant Mr ROCHE , Administrateur la SELARL MICHEL - MIROITE-GORINS en la personne de Me GORINS 48 Rue la Fayette 75009 PARIS avec pour mission : d'assister , Mandataire judiciaire la SELARL EMJ prise en la personne de Me CORRE 62 Bd de Sébastopol 75003 PARIS , Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).