Entreprise : SCEA SAINT ANTOINE - SIREN 479 612 749
Identité
Dénomination
SCEA SAINT ANTOINE
Sigle
SCEA SAINT ANTOINE
SIREN (siège)
479 612 749
Date d'immatriculation au RNE
29/11/2004
Début d’activité
01/10/2004
Date de fin de la personne morale
28/11/2103
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activités principales de l’objet social
Production porcine
Code APE
0146Z - Élevage de porcins
Qualité
Actif agricole
Capital social
15000 EUR
Adresse du siège
LA VILLE DESNOUAL 56120 GUEGON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Représentants
Nom, Prénom(s)
BROGARD ANNE-MARIE , RENEE , GABRIELLE
Nom d'usage
RAILLIER
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1971
Commune de résidence
Guégon
Nom, Prénom(s)
RAILLER LOIC , RAYMOND , ANDRE , MARIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1967
Commune de résidence
Guégon
Dénomination
CAMYL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Commune de résidence
Guégon
Dénomination
GALERNE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Guégon
Nom, Prénom(s)
GALERNE Julien , Marcel , Michel
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1993
Commune de résidence
Guégon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/2004
Siret
47961274900016
Code APE
0146Z - Élevage de porcins
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Production porcine
Autres Activités
Elevage de porcins,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
LA VILLE DESNOUAL
56120 , GUEGON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Observations
Numéro d'observation
6433
Date d'ajout
03/09/2020
Description
Augmentation de capital à compter du 15/06/2020 Ancien : 8000 EUR Nouveau : 15000 EUR Modification relative aux associés à compter du 15/06/2020 : Nouveau : CAMYL (SAS), Associé indéfiniment responsable Modifié : RAILLER Loïc, Gérant, Associé indéfiniment responsable, demeurant 19 la Ville Hourmand 56120 Guégon
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).