Entreprise : XANTHEA - SIREN 479 520 587
Identité
(Entreprise radiée le 20/11/2023)
Dénomination
XANTHEA
SIREN (siège)
479 520 587
Date d'immatriculation au RNE
28/12/2004
Date de fin de la personne morale
27/12/2103
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
46304.25 EUR
Adresse du siège
71 RUE NATIONALE 95000 CERGY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LITZELLMANN ANNE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1978
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Nom, Prénom(s)
OUAICHA DAVID
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1974
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Nom, Prénom(s)
LITZELLMANN REGIS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1957
Commune de résidence
Cergy
Nom, Prénom(s)
LITZELLMANN MICHELE
Nom d'usage
URVOY DE PORTZAMPARC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1944
Commune de résidence
Oinville-sur-Montcient
Nom, Prénom(s)
LITZELLMANN ALAIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1943
Commune de résidence
Oinville-sur-Montcient
Nom, Prénom(s)
LEMOSSE CLAUDINE
Nom d'usage
LITZELLMANN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1951
Commune de résidence
Oinville-sur-Montcient
Nom, Prénom(s)
GUEZ ALAIN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Hyères
Dénomination
NICOLAS BOLLE AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Pontoise
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/09/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
30/09/2004
Siret
47952058700011
Code APE
6810Z - Activités des marchands de biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
TOUTES ACTIVITES D EXPERTISES ET DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS ACQUISITION VENTE GESTION EN TANT QUE MARCHAND DE BIENS IMMEUBLES
Adresse
71 RUE 71 Rue NATIONALE
95000 , Cergy - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
43360
Date d'ajout
20/11/2023
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 27/07/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
19/03/2021
Description
Dissolution à compter du 26/09/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 26/09/2020, liquidateur : LITZELLMANN REGIS, siège de la liquidation : 71 Rue NATIONALE 95000 Cergy, parution de la publicité légale : L'Echo Le Régional en date du 21/10/2020
Numéro d'observation
13005
Date d'ajout
19/03/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 26/09/2020 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
14264
Date d'ajout
03/10/2008
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 30 06 2006
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).