Entreprise : DALSOM DISTRIBUTION - SIREN 479 470 866
Identité
(Entreprise radiée le 12/03/2020)
Dénomination
DALSOM DISTRIBUTION
Sigle
DALSOM
SIREN (siège)
479 470 866
Date d'immatriculation au RNE
22/11/2004
Date de fin de la personne morale
21/11/2103
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
30/09/2005
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
8 AV PIERRE DE COUBERTIN 38170 SEYSSINET-PARISET FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LIEUDIT PERCEVALIERE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MICHEL FREDERIC , ALBERT , FERNAND
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1963
Commune de résidence
Charleval
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/11/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/11/2004
Siret
47947086600019
Code APE
4643Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers
Adresse
1 RUE BARTHELEMY THIMONNIER
38320 , POISAT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 04/11/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
16/11/2004
Siret
47947086600027
Enseigne
DALSOM
Code APE
4643Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La commercialisation de petits appareillages électriques et de petit électroménager.
Adresse
8 AV 8 Avenue Pierre de Coubertin
38170 , Seyssinet-Pariset - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Lieudit Percevalière
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F18/015640
Date d'ajout
15/10/2018
Description
M. Marcel OUHAIBI, gérant, est décédé le 08 juillet 2018.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F13/017610
Date d'ajout
04/12/2013
Description
Transfert du siège social et du principal établissement du 1 Rue Barthélémy Thimonnier 38320 POISAT au 8 Avenue Pierre de Coubertin Lieudit Percevalière 38170 SEYSSINET-PARISET à compter du 01/11/2013
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).