Entreprise : SCI LB BRAND - SIREN 479 445 157
Identité
Dénomination
SCI LB BRAND
SIREN (siège)
479 445 157
Date d'immatriculation au RNE
18/06/1998
Début d’activité
01/06/1998
Date de fin de la personne morale
17/06/2097
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Acquisition immeuble sis section Av n 282 convenance 97122 Baie Mahault location acquisition autres immeubles.
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
152.45 EUR
Adresse du siège
104 DOM DE NOGENT 97115 SAINTE-ROSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRAND LAURENT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1963
Commune de résidence
Sainte-Rose
Dénomination
ACEREP
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Deshaies
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/06/1998
Siret
47944515700023
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition immeuble sis section Av n 282 convenance 97122 Baie Mahault location acquisition autres immeubles.
Autres Activités
Acquisition immeuble sis section Av n 282 convenance 97122 Baie Mahault location acquisition autres immeubles.
Adresse
104 DOM DE NOGENT
97115 , SAINTE-ROSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/09/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/1998
Siret
47944515700015
Code APE
6820A - Location de logements
Activité principale
Location de logements
Adresse
LD CONVENANCE
97122 , BAIE-MAHAULT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SECTION AV N°282
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3148
Date d'ajout
04/06/2015
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 06/10/2014 :Partant : JEAN-NOEL Betty Maximilienne, Associé indéfiniment responsableNouveau : ACEREP (SARL), Associé indéfiniment responsable
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2930
Date d'ajout
31/05/2013
Description
Modification relative aux associés à compter du 26/12/2012 :Nouveau : BRAND Laurent, GérantNouveau : SARLU AGENCE DE COMMERCE COMMUNICATION EXPLOITATION ET RELATIONS PUBLIQUES, Associé indéfiniment responsableChangement de qualité : JEAN-NOEL Betty Maximilienne, Gérant devient Associé indéfiniment responsablejal : nouvelles semaine du 18/04/2013
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 152.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).