Entreprise : SCI DE LA RES DE LA GRAND'RUE - SIREN 479 438 954
Identité
Dénomination
SCI DE LA RES DE LA GRAND'RUE
SIREN (siège)
479 438 954
Date d'immatriculation au RNE
12/11/2004
Début d’activité
12/11/2004
Date de fin de la personne morale
11/11/2097
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
acquisition gestion administration de droits immobiliers sis à sté foy la grande rue de la république et rue de la vieille tour
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
2286.74 EUR
Adresse du siège
4 PL JEAN JAURES 33220 SAINTE-FOY-LA-GRANDE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BIOT HENRI , PHILIPPE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1924
Commune de résidence
Pineuilh
Nom, Prénom(s)
BIOT MARYSE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1955
Commune de résidence
Lussat
Nom, Prénom(s)
FIKRI NAJIA
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1978
Commune de résidence
Pineuilh
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
12/11/2004
Siret
47943895400014
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
acquisition gestion administration de droits immobiliers sis à sté foy la grande rue de la république et rue de la vieille tour
Autres Activités
acquisition gestion administration de droits immobiliers sis à sté foy la grande rue de la république et rue de la vieille tour
Adresse
4 PL JEAN JAURES
33220 , SAINTE-FOY-LA-GRANDE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
26/08/2020
Description
Jugement du Tribunal de grande instance de Libourne en date du 19-05-2020 a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sous le numéro RG 19/00035 avec une date de cessation des paiements fixée provisoirement au 26.11.2019. Juge-commissaire : Marie-Laetita MARZI ou tout magistrat délégué comme juge-commissaire. Liquidateur : SELARL EKIP prise en la personne de Maître Christophe MANDON (2 rue de Caudéran BP 20709 33007 BORDEAUX CEDEX) à qui les déclarations des créances sont à déposer dans les deux mois de la publication au Bodacc du jugement d'ouverture
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
12/11/2004
Description
Historique : FORMATION DE LA SCI LE 28.10.1977 IMM ATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIET ES LE 12 NOVEMBRE 2004
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).