Entreprise : SCI MAUSOLE - SIREN 479 346 215
Identité
Dénomination
SCI MAUSOLE
SIREN (siège)
479 346 215
Date d'immatriculation au RNE
15/11/2004
Début d’activité
04/01/2011
Date de fin de la personne morale
14/11/2103
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Propriété, gestion et administration de tous biens immobiliers et toute opération se rattachant a cet objet.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
360000 EUR
Adresse du siège
16 AV DE PENHOET 56860 SENE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LE BERRE SOPHIE
Nom d'usage
BAGET
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1975
Commune de résidence
Vannes
Nom, Prénom(s)
LE GAL PHILIPPE , MICHEL , MARIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1960
Commune de résidence
VANNES
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
04/01/2011
Siret
47934621500029
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété, gestion et administration de tous biens immobiliers et toute opération se rattachant a cet objet.
Autres Activités
Propriété, gestion et administration de tous biens immobiliers et toute opération se rattachant a cet objet.
Adresse
16 AV DE PENHOET
56860 , SENE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/01/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
07/10/2004
Siret
47934621500011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
17 ALL DU BOIS DU VINCIN
56000 , VANNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5043
Date d'ajout
20/10/2011
Description
Fermeture de l'établissement principal situé 17 allée du Bois du Vincin 56000 Vannes à compter du 04/01/2011 Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 04/01/2011 : Partant : LEMONNIER Loïc Camille, Co-Gérant Nouveau : BAGET Sophie, Co-Gérante associée Changement de qualité : LE GAL Philippe Michel Marie, Co-Gérant devient Co-Gérant Associé Transfert de l'établissement principal à compter du 04/01/2011 : Ancienne adresse : 17 ALLEE DU BOIS DU VINCIN 56000 VANNES Nouvelle adresse : 16 avenue du Penhouët 56860 Séné Transfert du siège social à compter du 04/01/2011 : Ancienne adresse : 17 ALLEE DU BOIS DU VINCIN 56000 VANNES Nouvelle adresse : 16 avenue du Penhouët 56860 Séné
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).