Entreprise : SCI LES FLANDRES - SIREN 479 339 830
Identité
Dénomination
SCI LES FLANDRES
SIREN (siège)
479 339 830
Date d'immatriculation au RNE
22/04/2011
Début d’activité
16/03/2011
Date de fin de la personne morale
21/04/2103
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Gestion immobilière
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Capital social
1000000 EUR
Adresse du siège
LONCHERAY 49220 LA JAILLE YVON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BELLETOILE SOPHIE
Nom d'usage
RAME
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1956
Commune de résidence
La Jaille Yvon
Nom, Prénom(s)
RAME OLIVIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1958
Commune de résidence
La Jaille Yvon
Nom, Prénom(s)
RAME THERESE
Nom d'usage
MADI
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1984
Commune de résidence
Lion-d'Angers (Le)
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
16/03/2011
Siret
47933983000032
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Gestion immobilière
Adresse
LONCHERAY
49220 , LA JAILLE YVON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/03/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/02/2008
Siret
47933983000024
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Activité principale
Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Adresse
KERLUNVARS
29830 , PLOUGUIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/02/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/09/2004
Siret
47933983000016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
21 RUE DE BELLEVUE
44880 , SAUTRON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
467
Date d'ajout
16/12/2013
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 27/11/2013 Liquidateur : MADI Thérèse La Tressotière 49220 le Lion d'Angers Le siège de la liquidation est fixé à : Loncheray 49220 La Jaille Yvon Journal d'annonces légales : HAUT ANJOU en date du 20/12/2013
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5231
Date d'ajout
22/04/2011
Description
Transfert du siège social et principal à compter du 16/03/2011 ancienne adresse : Kerlunvars 29830 Plouguin nouvelle adresse : Loncheray 49220 La Jaille Yvon retrait des associés : Mme WHITE Marie - Mme MUNSCH Lucie, - Mr MILLET Philippe entrée de nouveaux associés : RAME Olivier - BELLETOILE épouse RAME Sophie
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
sièges sociaux antérieurs : à la constitution le 23/09/2004 : 21 rue de Bellevue 44880 Sautron - GTC de Nantes à compter du 02/02/2008 : Kerlunvars 29830 Plouguin - GTC de Brest à compter du 16/03/2011 : Loncheray 49220 La Jaille Yvon
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).