Entreprise : CATS - SIREN 479 282 022
Identité
Dénomination
CATS
SIREN (siège)
479 282 022
Date d'immatriculation au RNE
28/10/2004
Date de fin de la personne morale
27/10/2103
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
30000 EUR
Adresse du siège
6 BD D AGUILLON 06600 ANTIBES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GREAVES RICHARD , ALAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1972
Commune de résidence
ANTIBES
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/04/2009
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
14/10/2004
Siret
47928202200017
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Activité principale
Restauration traditionnelle
Adresse
6 BD D AGUILLON
06600 , ANTIBES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5713
Date d'ajout
16/09/2013
Description
Radiation du RCS le 16/09/2013 avec effet au 13/09/2013 radiation d'office par suite de clôture pour insuffisance d'actif de la procédure
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5712
Date d'ajout
16/09/2013
Description
Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs EN DATE DU 13/09/2013, LE TRIBUNAL D'ANTIBES A PRONONCE LA Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs - L643-9 al.2 et R643-18 DE CATS (SARL) (PROCEDURE OUVERTE LE 18/09/2009 ) Date d'effet : 13/09/2013
Numéro d'observation
689
Date d'ajout
07/01/2011
Description
Changement de juge-commissaire SUIVANT ORDONNANCE EN DATE DU 06/01/2011, JUGE COMMISSAIRE...........: M. LEON SALON A ETE REMPLACE EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE PAR MONSIEUR JEAN-FRANCOIS ETESSE Date d'effet : 06/01/2011
Numéro d'observation
5954
Date d'ajout
21/09/2009
Description
(Ouverture d'une procédure de) Liquidation judiciaire EN DATE DU 18/09/2009, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES A PRONONCE L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE CONTRE CATS (SARL) SOUS LE NUMERO 4199230, ET A DESIGNE : JUGE COMMISSAIRE M. LEON SALON, JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT MONSIEUR ALAIN VERGONNET, Liquidateur : ME Michel ARNAUD - 2, AV. ARISTIDE BRIAND - BP 751 - 06633 ANTIBES CEDEX ET A FIXE AU 08/04/2009 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS Date d'effet : 18/09/2009
Numéro d'observation
3122
Date d'ajout
23/04/2009
Description
Mise en sommeil de la société à compter du 08/04/2009
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Mise en sommeil par suite de vente du fonds de commerce à la SARL TREVINDA à compter du 08.04.2009
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).