Entreprise : SCI NOZ VAD - SIREN 479 215 196
Identité
Dénomination
SCI NOZ VAD
SIREN (siège)
479 215 196
Date d'immatriculation au RNE
28/10/2004
Début d’activité
12/10/2004
Date de fin de la personne morale
27/10/2094
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
La propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont la société peut devenir propriétaire par voie d'acquisition, de construction, d'échange, d'apport ou autrement.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
ZAC KEROURVOIS 29500 ERGUE-GABERIC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PIRIOU NATHALIE , GERMAINE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1964
Commune de résidence
Concarneau
Dénomination
GER THI GAU
Qualité
Autre
Commune de résidence
Concarneau
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
12/10/2004
Siret
47921519600011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
La propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont la société peut devenir propriétaire par voie d'acquisition, de construction, d'échange, d'apport ou autrement.
Autres Activités
La propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont la société peut devenir propriétaire par voie d'acquisition, de construction, d'échange, d'apport ou autrement.
Adresse
ZAC KEROURVOIS
29500 , ERGUE-GABERIC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4164
Date d'ajout
17/07/2014
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 15/07/2014 : Modifié : PIRIOU Nathalie, Germaine, Gérant, demeurant Jardins de Cornouaille 29900 Concarneau
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5889
Date d'ajout
10/11/2011
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/10/2011 : Partant : KERGOURLAY Jean-Henri, Co-Gérant Partant : KERGOURLAY Marcel, Co-Gérant Nouveau : CESSOU Nathalie, Germaine, Gérant(e) Nouveau : SARL GER THI GAU, Associé Société Civile
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).