Entreprise : KARBEN - SIREN 479 195 059
Identité
Dénomination
KARBEN
SIREN (siège)
479 195 059
Date d'immatriculation au RNE
21/10/2004
Début d’activité
18/01/2005
Date de fin de la personne morale
20/10/2103
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2005
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Distribution à dominante alimentaire.
Code APE
4711C - Supérettes
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
RTE DE NIMES 30220 AIGUES-MORTES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LD LA MALAMOUSQUE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOURJA EDMOND
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1957
Commune de résidence
Vinezac
Dénomination
SCP MARTIN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Nîmes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
18/01/2005
Siret
47919505900015
Enseigne
NETTO
Code APE
4711C - Supérettes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Distribution à dominante alimentaire.
Adresse
RTE DE NIMES
30220 , AIGUES-MORTES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LD LA MALAMOUSQUE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F19/021097
Date d'ajout
13/11/2019
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 13/11/2019 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/010773
Date d'ajout
05/06/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 05/06/2019 prononçant la liquidation judiciaire simplifiée. Organes de la procédure: Liquidateur judiciaire : Maître JULIEN Pierre 3 boulevard Amiral Courbet BP 10001 30006 Nîmes CEDEX 4 . Date de cessation des paiements : 05/12/2017
Numéro d'observation
F19/006385
Date d'ajout
30/03/2019
Description
Modification relative aux dirigeants MORNET Karine Mathilde Isabelle nom d'usage : MORNET Karine n'est plus président BOURJA Edmond nom d'usage : BOURJA Edmond devient président à compter du 05/02/2019
Numéro d'observation
F08/013568
Date d'ajout
12/12/2008
Description
A compter du 30.10.2008 : Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).