Entreprise : ADARKA - SIREN 479 187 924
Identité
(Entreprise radiée le 02/04/2019)
Dénomination
ADARKA
SIREN (siège)
479 187 924
Date d'immatriculation au RNE
26/10/2004
Date de fin de la personne morale
25/10/2103
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
5000 EUR
Adresse du siège
82 B AV DES MIMOSAS 64700 HENDAYE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HIRIBARREN DANIEL , JEAN-BAPTISTE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1966
Commune de résidence
CIBOURE
Nom, Prénom(s)
HIRIBARREN MICHEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1941
Commune de résidence
Urrugne
Nom, Prénom(s)
BOULIN MARIE
Nom d'usage
HIRIBARREN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1972
Commune de résidence
Ciboure
Nom, Prénom(s)
LAZARE PHILIPPE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1945
Commune de résidence
Le Bouscat
Dénomination
D.H.I.
Qualité
Autre
Commune de résidence
Hendaye
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/06/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
13/10/2004
Siret
47918792400010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition de tous immeubles, terrains à bâtir comprenant le droit de construire
Adresse
82 B AV 82 bis avenue des Mimosas
64700 , Hendaye - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3073
Date d'ajout
02/04/2019
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 29/06/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7851
Date d'ajout
21/08/2018
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 29/06/2018 Liquidateur : HIRIBARREN Daniel Jean-Baptiste Le siège de la liquidation est fixé à : avenue des mimosas 64700 Hendaye Journal d'annonces légales : PETITES AFFICHES DES PYRENEES ATLANTIQUES en date du 11/07/2018
Numéro d'observation
2846
Date d'ajout
19/05/2010
Description
Modification relative aux associés à compter du 10/03/2010 : Nouveau : HIRIBARREN Marie, Associé Société Civile Nouveau : HIRIBARREN Michel, Associé Société Civile Nouveau : LAZARE Philippe, Associé Société Civile Nouveau : DHI, Associé société civile Modifié : HIRIBARREN Daniel Jean-Baptiste, Gérant(e)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).