Entreprise : SCI ALDOPI - SIREN 479 180 069
Identité
(Entreprise radiée le 22/02/2021)
Dénomination
SCI ALDOPI
SIREN (siège)
479 180 069
Date d'immatriculation au RNE
21/10/2004
Date de fin de la personne morale
20/10/2054
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
170000 EUR
Adresse du siège
37 RUE ROGER VERGIN 59130 LAMBERSART FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PAINDAVOINE PIERRICK
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1974
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
SIMOENS ALAIN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1951
Commune de résidence
Lambersart
Nom, Prénom(s)
ROGEAU DOMINICA
Nom d'usage
SIMOENS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1952
Commune de résidence
Lambersart
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/01/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/10/2004
Siret
47918006900011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
104 RUE DE L EGLISE
59840 , LOMPRET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 29/11/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
06/03/2016
Siret
47918006900029
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
L'Acquisition, la possession, l'administration et l'exploitation par bail, location ou de toutes manières, d'immeubles bâtis ou non bâtis, dont elle pourraît devenir propriétaire et notamment de l'immeuble situé à MONS EN BAROEUL (NORD) 150 rue du Général de Gaulle.
Adresse
37 RUE 37 rue Roger Vergin
59130 , Lambersart - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
22/02/2021
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 29-11-2019, JOURNAL PUBLICATEUR : l'Observateur de l'Avesnois DU : 13-12-2019, adresse de liquidation : au siège social
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
22
Date d'ajout
22/02/2021
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 29-11-2019
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
21/10/2004
Description
Historique : Publication légale : La Gazette de la région du Nord du 01 au 07/10/2004.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
21/10/2004
Description
Date de début d'activité dans le ressort : 21.10.2004
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).