Entreprise : FBL - SIREN 479 031 551
Identité
Dénomination
FBL
SIREN (siège)
479 031 551
Date d'immatriculation au RNE
14/10/2004
Début d’activité
01/10/2004
Date de fin de la personne morale
13/10/2103
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activité principale
Propriété administration et exploitation par bail ou location et sous-location des biens immobiliers qui seront acquis par elle apportés ou loués à la société au cours de la vie sociale. La vente des mêmes immeubles acquisition d'autres immeubles construction de nouveaux immeubles ainsi que l'échange de ces biens. Activité de maîtrise d'ouvrage déléguée assistance à maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'oeuvre. Prise de participation de la société dans toutes opérations immobilières notamment par voie de création de sociétés nouvelles apports souscriptions ou achat de titre ou de droits sociaux.
Code APE
6810Z - Activités des marchands de biens immobiliers
Capital social
610000 EUR
Adresse du siège
14 RUE DES FONTAINES 17580 LE BOIS-PLAGE-EN-RE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAGORD YOHANN , JEAN-MICHEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1974
Commune de résidence
Le Bois-Plage-en-Ré
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/2004
Siret
47903155100027
Code APE
6810Z - Activités des marchands de biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Propriété administration et exploitation par bail ou location et sous-location des biens immobiliers qui seront acquis par elle apportés ou loués à la société au cours de la vie sociale. La vente des mêmes immeubles acquisition d'autres immeubles construction de nouveaux immeubles ainsi que l'échange de ces biens. Activité de maîtrise d'ouvrage déléguée assistance à maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'oeuvre. Prise de participation de la société dans toutes opérations immobilières notamment par voie de création de sociétés nouvelles apports souscriptions ou achat de titre ou de droits sociaux.
Autres Activités
Propriété administration et exploitation par bail ou location et sous-location des biens immobiliers qui seront acquis par elle apportés ou loués à la société au cours de la vie sociale. La vente des mêmes immeubles acquisition d'autres immeubles construction de nouveaux immeubles ainsi que l'échange de ces biens. Activité de maîtrise d'ouvrage déléguée assistance à maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'oeuvre. Prise de participation de la société dans toutes opérations immobilières notamment par voie de création de sociétés nouvelles apports souscriptions ou achat de titre ou de droits sociaux.
Adresse
14 RUE DES FONTAINES
17580 , LE BOIS-PLAGE-EN-RE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/08/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/2004
Siret
47903155100019
Code APE
6810Z - Activités des marchands de biens immobiliers
Activité principale
Activités des marchands de biens immobiliers
Adresse
1 AV DES GOLLANDIERES
17580 , LE BOIS-PLAGE-EN-RE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5673
Date d'ajout
21/08/2013
Description
Transfert de l'établissement principal à compter du 01/08/2013 : Ancienne adresse : 1 avenue des Gollandieres 17580 Le Bois-Plage-en-Ré Nouvelle adresse : 14 rue des Fontaines 17580 Le Bois-Plage-en-Ré Transfert du siège social à compter du 01/08/2013 : Ancienne adresse : 1 avenue des Gollandieres 17580 Le Bois-Plage-en-Ré Nouvelle adresse : 14 rue des Fontaines 17580 Le Bois-Plage-en-Ré Modification d'activité de l'établissement principal situé 14 rue des Fontaines 17580 Le Bois-Plage-en-Ré à compter du 01/08/2013 Ancienne : Propriété administration et exploitation par bail ou location et sous-location des biens immobiliers qui seront acquis par elle apportés ou loués à la société au cours de la vie sociale. La vente des mêmes immeubles acquisition d'autres immeubles construction de nouveaux immeubles ainsi que l'échange de ces biens. Prise de participation de la société dans toutes opérations immobilières notamment par voie de création de sociétés nouvelles apports souscriptions ou achat de titre ou de droits sociaux. Nouvelle : Propriété administration et exploitation par bail ou location et sous-location des biens immobiliers qui seront acquis par elle apportés ou loués à la société au cours de la vie sociale. La vente des mêmes immeubles acquisition d'autres immeubles construction de nouveaux immeubles ainsi que l'échange de ces biens. Activité de maîtrise d'ouvrage déléguée assistance à maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'oeuvre. Prise de participation de la société dans toutes opérations immobilières notamment par voie de création de sociétés nouvelles apports souscriptions ou achat de titre ou de droits sociaux. Modification de l'objet social à compter du 01/08/2013 Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/08/2013 : Modification adresse personnelle : LAGORD Yohann Jean-Michel, Gérant, demeurant 14 rue des Fontaines 17580 Le Bois-Plage-en-Ré
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2783
Date d'ajout
15/04/2013
Description
Augmentation de capital à compter du 29/03/2013 Ancien : 10000 EUR Nouveau : 610000 EUR
Numéro d'observation
2553
Date d'ajout
05/04/2011
Description
La société est réduite à un associé unique à compter du 21/03/2011 Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 21/03/2011 : Partant : BOUZOU Pierre-Victor, Co-Gérant Changement de qualité : LAGORD Yohann Jean-Michel, Co-Gérant devient Gérant(e)
Numéro d'observation
1907
Date d'ajout
14/03/2011
Description
Reconstitution des capitaux propres à compter du 07/01/2011
Numéro d'observation
4557
Date d'ajout
09/11/2006
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE LA PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL A COMPTER DU 30/10/2006
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).