Entreprise : SCEA CASTELADE - SIREN 478 676 448
Identité
Dénomination
SCEA CASTELADE
SIREN (siège)
478 676 448
Date d'immatriculation au RNE
22/09/2004
Début d’activité
01/09/2004
Date de fin de la personne morale
21/09/2103
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activités principales de l’objet social
Exploitation agricole: viticulture
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Qualité
Actif agricole
Capital social
3850 EUR
Adresse du siège
TRA DU STADE 30330 CAVILLARGUES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LARNAC LAURENT , OLIVIER
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1983
Commune de résidence
Cavillargues
Nom, Prénom(s)
LARNAC PIERRE
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1945
Commune de résidence
Cavillargues
Nom, Prénom(s)
MEJEAN RENEE , GEORGETTE
Nom d'usage
LARNAC
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1953
Commune de résidence
Cavillargues
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/09/2004
Siret
47867644800010
Nom commercial
DOMAINE CASTELADE
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Exploitation agricole: viticulture
Autres Activités
Culture de fruits à pépins et à noyau,Culture de la vigne,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
TRA DU STADE
30330 , CAVILLARGUES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F14/015434
Date d'ajout
09/12/2014
Description
Modification relative aux dirigeants à compter du 31.10.2014 MEJEAN Renée Georgette nom d'usage : LARNAC Renée n'est plus gérant
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F05/008823
Date d'ajout
18/11/2005
Description
Nomination en qualité de gérants de MME LARNAC Renée et MR LARNAC Laurent en remplacement de MR LARNAC Pierre à compter du 30.09.2005. Mise à jour des associés suite au décret du 01.02.2005.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 22 septembre 2004 - LE REVEIL DU MIDI du 23 septembre 2004
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).