Entreprise : SCI PRE DU CIEL - SIREN 478 471 493
Identité
Dénomination
SCI PRE DU CIEL
SIREN (siège)
478 471 493
Date d'immatriculation au RNE
02/09/2004
Début d’activité
31/08/2004
Date de fin de la personne morale
01/09/2103
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
L'acquisition par voie d'achat ou d'aport la propriété la mise en valeur la transformation l'aménagement l'administration et la location de tous biens et droits immobiliers de tous biens et droits pouvant constituer l'accessoire l'annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
450000 EUR
Adresse du siège
52 RUE JACQUES BABINET 31100 TOULOUSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LOPEZ JEAN , LOUIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1959
Commune de résidence
Balma
Nom, Prénom(s)
LOPEZ ELENA
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1953
Commune de résidence
Muret
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
31/08/2004
Siret
47847149300039
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition par voie d'achat ou d'aport la propriété la mise en valeur la transformation l'aménagement l'administration et la location de tous biens et droits immobiliers de tous biens et droits pouvant constituer l'accessoire l'annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question
Autres Activités
L'acquisition par voie d'achat ou d'aport la propriété la mise en valeur la transformation l'aménagement l'administration et la location de tous biens et droits immobiliers de tous biens et droits pouvant constituer l'accessoire l'annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question
Adresse
52 RUE JACQUES BABINET
31100 , TOULOUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/06/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
31/08/2004
Siret
47847149300013
Code APE
702A
Adresse
8 RUE RENE DESCARTES
31500 , TOULOUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/10/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/06/2005
Siret
47847149300021
Code APE
6820A - Location de logements
Activité principale
Location de logements
Adresse
114 RTE DE MONS
31130 , BALMA - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11642
Date d'ajout
24/06/2005
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal DE TOULOUSE (31500) 8 RUE RENE DESCARTES , A BALMA (31130) 114 RUE DE MONS AUCUNE ACTIVITE N'EST CONSERVEE A L'ANCIENNE ADRESSE. NOMINATION DE MR LOPEZ JEAN LOUIS EN QUALITE DE GERANT EN REMPLACEMENT DE MR BARES JEAN PAUL, ASSOCIE SORTANT AVEC MME BARES EPOUSE GASPART MARIE FRANCOISE. MR LOPEZ EST AGREE EN QUALITE D'ASSOCIE UNIQUE . SUIVANT PV AGE DU 30.11.2004 Date d'effet: 30/11/2004
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).