Entreprise : SC DUCHAMP - SIREN 478 294 861
Identité
(Entreprise radiée le 04/12/2019)
Dénomination
SC DUCHAMP
SIREN (siège)
478 294 861
Date d'immatriculation au RNE
18/08/2004
Date de fin de la personne morale
17/08/2079
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
6300 EUR
Adresse du siège
LD LE BAS 71340 IGUERANDE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
de la TOUR HERVE , RENE , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1955
Commune de résidence
Saint-Nizier-sous-Charlieu
Nom, Prénom(s)
MIVIERE SYLVIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1966
Commune de résidence
Mably
Nom, Prénom(s)
LAMY JEROME , MARIE , FRANCOIS , JOSEPH
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1972
Commune de résidence
Anzy-le-Duc
Nom, Prénom(s)
BOSIO JEAN-MICHEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1972
Commune de résidence
Riorges
Nom, Prénom(s)
VILLARS FREDERIC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1969
Commune de résidence
Villerest
Nom, Prénom(s)
VIGNON FRANCOIS , REGIS , PATRICK , EMMANUELLE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1969
Commune de résidence
Riorges
Nom, Prénom(s)
LANNES JEAN-MICHEL , CLAUDE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1955
Commune de résidence
Riorges
Nom, Prénom(s)
CHARTIER EDITH , MARIE
Nom d'usage
DE LA TOUR
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1958
Commune de résidence
Saint-Nizier-sous-Charlieu
Nom, Prénom(s)
FRANC AMAURY , HILAIRE , DIDIER , OLIVIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1981
Commune de résidence
Saint-Yan
Nom, Prénom(s)
ZAÏED MOHAMED , HAITHEM
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1978
Commune de résidence
Volesvres
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/05/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
04/07/2004
Siret
47829486100016
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Activité principale
Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Adresse
LD LE BAS
71340 , IGUERANDE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F19/003278
Date d'ajout
26/06/2019
Description
Modification relative aux dirigeants : CHARTIER Edith Marie nom d'usage : DE LA TOUR Edith n'est plus gérant CHARTIER Edith Marie nom d'usage : DE LA TOUR Edith devient liquidateur
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/003278
Date d'ajout
26/06/2019
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 22/05/2019 - Siège de la liquidation : Domaine de Beauvernais 42190 SAINT-NIZIER-SOUS-CHARLIEU - Publicité dans un journal d'annonces légales : La Renaissance du 28/06/2019
Numéro d'observation
F19/003278
Date d'ajout
26/06/2019
Description
Cessation totale d'activité sans disparition de la personne morale à compter du 22/05/2019
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 18 août 2004 -No A1364 - DOCUMENTS AP du 16 juillet 2004
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).