Entreprise : ETABLISSEMENTS CHABERT 4X4 - SIREN 478 159 692
Identité
(Entreprise radiée le 09/01/2024)
Dénomination
ETABLISSEMENTS CHABERT 4X4
SIREN (siège)
478 159 692
Date d'immatriculation au RNE
09/08/2004
Date de fin de la personne morale
08/08/2103
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
120000 EUR
Adresse du siège
CHE DE LA GLACIERE 06200 NICE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
GARE LINGOSTIERE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CASSAN BRUNO , NOEL , CLAUDE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1959
Commune de résidence
La Gaude
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/01/2024
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/07/2004
Siret
47815969200019
Enseigne
CHABERT 4 X 4
Code APE
4532Z - Commerce de détail d'équipements automobiles
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Activité principale
L'achat, la vente et la location en France et dans tous pays de tout véhicule et accessoires neuf ou d'occasion.
Adresse
CHE Chemin de la Glacière Gare Lingostière
06200 , Nice - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
GARE LINGOSTIERE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
975
Date d'ajout
09/01/2024
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 09/01/2024, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 09/01/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
975
Date d'ajout
09/01/2024
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judiciaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéressé.
Numéro d'observation
17783
Date d'ajout
05/07/2023
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Nice rendue le 05/07/2023 nommant M. Garcia Philippe juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
2970
Date d'ajout
25/01/2021
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Nice rendue le 25/01/2021 nommant M. Cachafeiro Jean-Claude juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
13006
Date d'ajout
25/01/2018
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Nice rendue le 25/01/2018 nommant M. Seon Thierry juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
10469
Date d'ajout
04/12/2017
Description
Arrêt de la cour d'appel de Aix-en-Provence en date du 14 septembre 2017 Infirme le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Nice sous le n° 2014L1082 en date du 4 septembre 2015, en toutes ses dispositions
Numéro d'observation
39409
Date d'ajout
26/06/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 26/06/2015 a décidé que l'insuffisance d'actif de la personne morale sera supportée par Mme Astrid LAVERDURE à concurrence de 12600 Euros (douze mille six cents Euros) .
Numéro d'observation
27143
Date d'ajout
12/01/2015
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Nice rendue le 12/01/2015 nommant M. Horcholle Didier juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
11805
Date d'ajout
25/06/2014
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 25/06/2014 a décidé que l'insuffisance d'actif de la personne morale sera supportée par Mlle Astrid LAVERDURE, M Jean-Marie CHABERT, M Bruno Noël Claude CASSAN à concurrence de 1364436,89 .
Numéro d'observation
10690
Date d'ajout
03/06/2014
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 03/06/2014 reporte la date de cessation des paiements au : 15/08/2012
Numéro d'observation
79501
Date d'ajout
03/04/2013
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 03/04/2013 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2013J00091 désigne liquidateur SCP De Mandataires Judiciaires Pellier-Molla représentée par Me Marie Sophie Pellier Molla 32 Rue de l'Hôtel des Postes 06000 Nice , juge commissaire M. Peslier Victor
Numéro d'observation
75470
Date d'ajout
07/02/2013
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nice , prononce en date du 07/02/2013 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2013J00091 , date de cessation des paiements le 31/01/2013 désigne Juge Commissaire M. Peslier Victor , Administrateur Me Ezavin Pierre Louis 1 Rue Alexandre Mari 06000 Nice avec pour mission : assistance , Mandataire judiciaire SCP De Mandataires Judiciaires Pellier-Molla représentée par Me Marie Sophie Pellier Molla 32 Rue de l'Hôtel des Postes 06000 Nice , , et ouvre une période d'observation expirant le 07/08/2013 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).