Entreprise : GERARD PATRICK - SIREN 478 146 442
Identité
Dénomination
GERARD PATRICK
SIREN (siège)
478 146 442
Date d'immatriculation au RNE
06/08/2004
Début d’activité
01/04/2004
Date de fin de la personne morale
05/08/2103
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée unipersonnelle (associé unique)
Associé unique
Oui
Activité principale
Elevage d'autres bovins et de buffles,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Qualité
Actif agricole
Capital social
247080 EUR
Adresse du siège
7 B RUE DE LA SAULE 21610 FONTENELLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GERARD PATRICK , MICHEL , VIVIAN
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1974
Commune de résidence
FONTENELLE
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/2004
Siret
47814644200023
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Origine du fonds
Reprise
Nature de l'établissement
Agricole
Activité principale
Elevage d'autres bovins et de buffles,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
7 B RUE DE LA SAULE
21610 , FONTENELLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/2004
Siret
47814644200015
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Activité principale
Culture et élevage associés
Adresse
21610 , FONTENELLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
15808
Date d'ajout
14/09/2021
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
16695
Date d'ajout
30/12/2019
Description
Par jugement en date du 20.12.2019, le Tribunal de Grande Instance de DIJON a prononcé la liquidation judiciaire - A mis fin à la mission de Me Rémy BOURTOURAULT en qualité d'administrateur judiciaire - Liquidateur judiciaire : Me Jean-Joachim BISSIEUX - 2B Avenue de Marbotte - 21000 DIJON
Numéro d'observation
16693
Date d'ajout
30/12/2019
Description
Par jugement en date du 20/12/2019, le Tribunal de Grande Instance de DIJON a prononcé l'adoption d'un plan de cession au profit de Messieurs Thomas JEANNEROT et Clément LECLERC, de la Société CLAAS RESEAU CHAMPAGNE, de la SAS MAIGRET, des EARL BOLLOTTE Daniel, TILLE VINGEANNE, HAZOTTE Père et Fils et des GAEC GARDEY, DE BRIDEL et DU CHANOIS conformément à leurs offres indivisibles de reprise.
Numéro d'observation
14869
Date d'ajout
18/11/2019
Description
Par jugement en date du 08.11.2019, le Tribunal de Grande Instance a ouvert, sur conversation de la procédure de sauvegarde, une procédure de redressement judiciaire - Date de cessation des paiements : 23.08.2019 - Mandataire : Me Jean-Joachim BISSIEUX - 2B Avenue de Marbotte - 21000 DIJON en qualité de représentant des créanciers - Administrateur : Me Rémy BOURTOURAULT - 12 Bd Thiers - 21000 DIJON en qualité d'administrateur avec mission d'assistance des dirigeants.
Numéro d'observation
6805
Date d'ajout
15/04/2019
Description
Par jugement en date du 05.04.2019, le Tribunal de Grande Instance de DIJON a ouvert une procédure de sauvegarde - Juge-Commissaire : Mme Pauline LE GOURIEREC - Mandataire judiciaire : Me Jean-Joachim BISSIEUX - 2B Avenue de Marbotte - 21000 DIJON
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).