Entreprise : JOLIMONT - SIREN 478 044 118
Identité
Dénomination
JOLIMONT
SIREN (siège)
478 044 118
Date d'immatriculation au RNE
01/12/2008
Début d’activité
01/08/2017
Date de fin de la personne morale
30/11/2107
Forme juridique
Autre société civile
Activités principales de l’objet social
Prise de participations dans toutes sociétés et gestion de ces participations.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
747720 EUR
Adresse du siège
8 RUE DE LA NEVA 75008 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Philipon JEROME , HENRI
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1962
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Auger FLORENCE , ANNE-BEATRICE
Nom d'usage
Philipon
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1967
Commune de résidence
Paris
Dénomination
ITHAKA
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SKORPIOS
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris
Dénomination
KOSTAS
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/08/2017
Siret
47804411800030
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Prise de participations dans toutes sociétés et gestion de ces participations.
Autres Activités
Prise de participations dans toutes sociétés et gestion de ces participations.
Adresse
8 RUE DE LA NEVA
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/07/2004
Siret
47804411800014
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Gestion de fonds
Adresse
LA JOLIETTE
02290 , TARTIERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/08/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/2004
Siret
47804411800022
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
la société à pour objet la prise de participations dans d'autres sociétés, et notamment dans des sociétés d'exploitation agricole ou viticole, et la gestion de ces participations
Adresse
2 RUE DE L'UNIVERSITE
51100 , REIMS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
REIMS
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6303
Date d'ajout
05/09/2017
Description
Radiation du RCS le 05/09/2017 avec effet au 01/08/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2017D049101
Date d'ajout
31/08/2017
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/12/2008
Description
(Divers) Dépôt de l'acte de transfert du siège social au greffe de reims Effectué le 1/12/2008
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Société Civile de gestion de portefeuille
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).