Entreprise : FINANCIERE GUERIN - SIREN 477 972 996
Identité
(Entreprise radiée le 23/10/2023)
Dénomination
FINANCIERE GUERIN
SIREN (siège)
477 972 996
Date d'immatriculation au RNE
23/07/2004
Date de fin de la personne morale
22/07/2103
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
4040000 EUR
Adresse du siège
5 ALL PIERRE ET MARIE CURIE 43600 SAINTE-SIGOLENE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI LES TAILLAS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BEGON YVES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1966
Commune de résidence
Saint-Étienne
Nom, Prénom(s)
LIGUORI PHILIPPE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1969
Commune de résidence
Saint-Étienne
Dénomination
MD CONSEIL AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Saint-Étienne
Dénomination
VITROLLES DUFFAY ASSOCIES - V.D.A.
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Saint-Étienne
Dénomination
Altius Holding
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Sainte-Sigolène
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/06/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/07/2004
Siret
47797299600011
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Activité principale
Fonds de placement et entités financières similaires
Adresse
37 B RUE FAYARD GUILLAUMOND
43600 , SAINTE-SIGOLENE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/09/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
21/06/2019
Siret
47797299600029
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Activité principale
Fonds de placement et entités financières similaires
Adresse
5 ALL PIERRE ET MARIE CURIE
43600 , SAINTE-SIGOLENE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI LES TAILLAS
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F23/006578
Date d'ajout
23/10/2023
Description
Radiation en date du 23/10/2023 par suite de fusion absorption par : société par actions simplifiée - Altius Holding 5 Allée Pierre et Marie Curie ZI LES TAILLAS 43600 SAINTE-SIGOLENE, 914 536 024 RCS GTC Le Puy en Velay, société bénéficiaire avec date d'effet au 30/09/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/005159
Date d'ajout
05/11/2019
Description
Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : Société apporteuse : POLYPRIM 43, Société à responsabilité limitée ayant son siège social sis 22 Avenue du Vivarais 43290 MONTFAUCON-EN-VELAY, et immatriculée sous le numéro 451 779 987 RCS Le Puy en Velay, Société bénéficiaire : FINANCIERE GUERIN, Société anonyme à directoire et conseil surveillance ayant son siège social sis 5 Allée Pierre et Marie Curie ZI Les Taillas 43600 SAINTE-SIGOLENE, et immatriculée sous le numéro 477 972 996 RCS GTC Le Puy en Velay, avec date d'effet au 19/09/2019.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
17/01/2007
Description
: Textes libres ANCIENNE DENOMINATION SOCIALE : COMPAGNIE FINANCIERE GUERIN - COFINAG. Textes libres FUSION PAR ABSORPTION DE LA SAS FINANCIERE GUERIN SIS 37 BIS FAYARD GUILLAUMOND 43600 STE SIGOLENE 390 733 756 RCS LE PUY EN VELAY A COMPTER DU 15/12/2006.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).