Entreprise : SKAD - SIREN 477 908 404
Identité
(Entreprise radiée le 29/07/2020)
Dénomination
SKAD
SIREN (siège)
477 908 404
Date d'immatriculation au RNE
20/07/2004
Date de fin de la personne morale
19/07/2103
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
750 EUR
Adresse du siège
38 RUE DE LA LIBERTE 94300 VINCENNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MASSONNIE ARNAUD , BENOIT
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1976
Commune de résidence
Vincennes
Nom, Prénom(s)
MASSONNIE KARINE , MEYOSIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1970
Commune de résidence
Montpellier
Nom, Prénom(s)
MASSONNIE SOPHIE , NADEGE
Nom d'usage
OZENNE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1973
Commune de résidence
La Baule
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/08/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/06/2004
Siret
47790840400015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
14 RTE DE LA FRESNAIS
44117 , SAINT-ANDRE-DES-EAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/04/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
26/06/2004
Siret
47790840400023
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Gestion, exploitation par bail, location d'un ou des immeubles de la sci.
Adresse
38 RUE 38 Rue de la Liberté
94300 , Vincennes - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
23236
Date d'ajout
29/07/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/04/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
24/07/2020
Description
Dissolution à compter du 30/04/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/04/2020, liquidateur : MASSONNIE Arnaud Benoît, siège de la liquidation : 38 Rue de la Liberté 94300 Vincennes, parution de la publicité légale : Les Echos en date du 23/07/2020
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
24/09/2018
Description
RADIATION D'OFFICE PAR SUITE DU TRANSFERT DU SIEGE A 38 RUE de la Liberté 94300 VINCENNES. RC de CRETEIL, LE 06-08-2018
Numéro d'observation
96375
Date d'ajout
21/09/2018
Description
La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).