Entreprise : SCI VILABA - SIREN 477 817 951
Identité
(Entreprise radiée le 16/05/2023)
Dénomination
SCI VILABA
SIREN (siège)
477 817 951
Date d'immatriculation au RNE
12/07/2004
Date de fin de la personne morale
11/07/2103
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
19 AV DE LA CONCORDE 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RES LE BLANC MANOIR
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PAJON FREDERIC , ROGER , LOUIS , CLAUDE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1967
Commune de résidence
Orléans
Dénomination
N.I.H.
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Orléans
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/05/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/07/2004
Siret
47781795100015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
gérance achat construction location d'immeubles acquisition vente gestion valeurs mobilières et gestion portefeuille titres placements financière
Adresse
19 AV Résidence le Blanc Manoir 19 avenue de la Concorde
44500 , La Baule Escoublac - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RES LE BLANC MANOIR
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
16/05/2023
Description
Radiation d'office après dissolution (article R. 123-131 du Code de Commerce)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
29/08/2012
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 17-07-2012 - ADRESSE DE LIQUIDATION : DOMICILE DU LIQUIDATEUR.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
29/06/2007
Description
225020070629 ********* Changement dans Conseil d'Administration Date d'effet de la formalité: 04/05/2007 ASSOCIE INDEFINIMENT RESPONSA. : EURL N.I.H..
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
25/05/2007
Description
225020070525 ********* Changement de composition de la gérance Date d'effet de la formalité : 17/07/2006 Anc gérant associé : Mle CAPOT Nathalie Sophie. GERANT ASSOCIE INDEFINIMENT : M. PAJON Frédéric Roger Louis Claude.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).