Entreprise : SCI MA SER PHI - SIREN 477 750 343
Identité
Dénomination
SCI MA SER PHI
SIREN (siège)
477 750 343
Date d'immatriculation au RNE
09/07/2004
Début d’activité
21/06/2004
Date de fin de la personne morale
08/07/2103
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Administration exploitation de tous immeubles bâtis et non bâtis
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
181500 EUR
Adresse du siège
17 RUE VICTOR MASSE 11000 CARCASSONNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MOULIS HUGUETTE , ANNE , MARIE
Nom d'usage
PAGES
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1930
Commune de résidence
Carcassonne
Nom, Prénom(s)
pages SERGE , PIERRE , FREDERIC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1958
Commune de résidence
Capendu
Nom, Prénom(s)
pages PHILIPPE , BERNARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1963
Commune de résidence
Carcassonne
Nom, Prénom(s)
pages FLORENT , BENJAMIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1992
Commune de résidence
Capendu
Nom, Prénom(s)
pages ROMAIN , MAURICE , BERNARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1984
Commune de résidence
Badens
Nom, Prénom(s)
pages CAROLINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1985
Commune de résidence
Capendu
Nom, Prénom(s)
pages ADRIEN , JEAN , MAURICE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1995
Commune de résidence
Carcassonne
Nom, Prénom(s)
pages REMI , HUGUES , JO
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1999
Commune de résidence
Carcassonne
Dénomination
INDIVISION Maurice PAGES (Serge, Philippe et Magali PAGES)
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Carcassonne
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
21/06/2004
Siret
47775034300022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Administration exploitation de tous immeubles bâtis et non bâtis
Autres Activités
Administration exploitation de tous immeubles bâtis et non bâtis
Adresse
17 RUE VICTOR MASSE
11000 , CARCASSONNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 03/10/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/06/2004
Siret
47775034300014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
RTE DE CORNEZE
11250 , COUFFOULENS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
126
Date d'ajout
13/01/2014
Description
Modification relative aux associés à compter du 09/10/2013 : mise à jour des associés Nouveau : pages florent, benjamin, Associé indéfiniment responsable Nouveau : pages romain, maurice, bernard, Associé indéfiniment responsable Nouveau : pages caroline, Associé indéfiniment responsable Nouveau : pages adrien, jean, maurice, Associé indéfiniment responsable Nouveau : pages rémi, hugues, jo, Associé indéfiniment responsable Changement de qualité : PAGES Maurice antoine marius, Gérant devient Gérant, Associé indéfiniment responsable Changement de qualité : PAGES Huguette anne marie, Gérant devient Gérant, Associé indéfiniment responsable
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4490
Date d'ajout
23/12/2013
Description
Transfert du siège social à compter du 03/10/2013 : Ancienne adresse : ROUTE DE CORNEZE 11250 COUFFOULENS Nouvelle adresse : 17 rue Victor Massé 11000 Carcassonne Augmentation de capital à compter du 03/10/2013 Ancien : 1500 EUR Nouveau : 181500 EUR Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 03/10/2013 : modifié : pages serge, pierre, frédéric, ancien associé devient gérant, modifié : pages philippe, bernard, ancien associé devient gérant, Partant : dick magali, associé jal : libération du 28.11.2013
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).