Entreprise : SCI DES FLEURS - SIREN 477 715 411
Identité
Dénomination
SCI DES FLEURS
SIREN (siège)
477 715 411
Date d'immatriculation au RNE
29/06/2004
Début d’activité
27/05/2004
Date de fin de la personne morale
28/06/2103
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
La propriété et la gestion de son patrimoine immobilier
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Capital social
300000 EUR
Adresse du siège
9 RUE DU GENERAL LECLERC 14510 HOULGATE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEROSSIGNOL BRIGITTE , SUZANNE , MARGUERITE
Nom d'usage
LOISNARD
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1941
Commune de résidence
Houlgate
Nom, Prénom(s)
LOISNARD PIERRE , MICHEL , JOSEPH
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1943
Commune de résidence
Houlgate
Nom, Prénom(s)
LOISNARD DOMINIQUE , FRANCOIS , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1973
Commune de résidence
Lorrez-le-Bocage préaux
Nom, Prénom(s)
LOISNARD THOMAS , RENE , PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1971
Commune de résidence
Saint-Ouen-Marchefroy
Nom, Prénom(s)
LOISNARD SOPHIE , MARIE , BRIGITTE
Nom d'usage
WERMKE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1969
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
27/05/2004
Siret
47771541100013
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
La propriété et la gestion de son patrimoine immobilier
Autres Activités
La propriété et la gestion de son patrimoine immobilier
Adresse
9 RUE DU GENERAL LECLERC
14510 , HOULGATE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2683
Date d'ajout
23/09/2009
Description
Augmentation de capital à compter du 25/08/2009 Ancien : 129680 EUR Nouveau : 300000 EUR Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 25/08/2009 : Nouveau : LOISNARD Pierre Michel Joseph, Associé Société Civile Nouveau : LOISNARD Dominique François Marie, Associé Société Civile Nouveau : LOISNARD Thomas René Pierre, Associé Société Civile Nouveau : WERMKE Sophie Marie Brigitte, Associé Société Civile Changement de qualité : LOISNARD Brigitte Suzanne Marguerite, Gérant(e) devient Gérant associé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Honfleur ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Lisieux. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).