Entreprise : DEFFRENNES DUPLOUY FRERES - SIREN 475 783 122
Identité
Dénomination
DEFFRENNES DUPLOUY FRERES
SIREN (siège)
475 783 122
Date d'immatriculation au RNE
24/10/1957
Date de fin de la personne morale
23/10/2104
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
810000 EUR
Adresse du siège
2 RTE NATIONALE 59152 ANSTAING FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JULIENNE DIDIER
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1956
Commune de résidence
Nantes
Nom, Prénom(s)
REPUSSARD PASCAL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1957
Commune de résidence
Clermont
Nom, Prénom(s)
CONCHE BRUNO
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1963
Commune de résidence
Saint-Sébastien-sur-Loire
Nom, Prénom(s)
FABREGUETTES PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1957
Commune de résidence
Bouchemaine
Dénomination
SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE FIDUCIAIRE DE FRANCE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Levallois-Perret
Dénomination
SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE FIDULOR
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/07/2007
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
31/12/1906
Siret
47578312200025
Code APE
172A
Origine du fonds
Création
Activité principale
Exploitation de divers établissements appartenant à la société pour la fabrication et la vente de tapis et tissus d'ameublement, coutils, courtepointes, couvertures et autres tissus.
Adresse
2 RTE 2 route Nationale
59152 , Anstaing - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
21
Date d'ajout
12/10/2017
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 10/10/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
19
Date d'ajout
13/07/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de LILLE MÉTROPOLE en date du 12/07/2017 a prononcé la reprise de la procédure de liquidation judiciaire et a désigné comme liquidateur : Maître Emmanuel LOEUILLE 445 boulevard Gambetta Tour Mercure 6ème étage 59200 TOURCOING .
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
23/02/2011
Description
Radiation d'office effectuée par le greffier suite à la clôture de la liquidation judiciaire pour in suffisance d'actif (article R.123-130 du code de c ommerce).
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
23/02/2011
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de ROUBAIX- TOURC OING du 22/02/2011 prononçant la clôture pour insu ffisance d'actif.
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
13/02/2009
Description
Par ordonnance du 22/01/2009 Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Roubaix-Tourcoing a no mmé Mr LAURENS PHILIPPE juge-commissaire en rempla cement de Monsieur Josse LEPOUTRE
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
07/08/2007
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de ROUBAIX- TOURC OING du 2/08/2007 nommant Mr BLERVAQUE Christian J uge Commissaire suppléant
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
18/07/2007
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de ROUBAIX- TOURC OING du 17/07/2007 autorisant le maintien de l'act ivité jusqu'au 7/8/2007
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
27/06/2007
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de ROUBAIX- TOURC OING du 26/06/2007 prononçant la liquidation judic iaire avec poursuite d'activité jusqu'au 17/7/2007 . Liquidateur Me LOEUILLE Emmanuel 5 RUE DE TOURNA I 2EME ETAGE 59200 TOURCOING et maintenant M LEPOU TRE JOSSE dans ses fonctions de Juge-Commissaire m aintenant la mission de ME MERCIER JEAN-LUC 4 AVEN UE DE FLANDRE 59700 MARCQ EN BAROEUL JUSQU'AU 17/7 /2007
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
18/05/2007
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de ROUBAIX- TOURC OING du 15/05/2007 autorisant la poursuite d'activ ite jusqu'au 26/06/2007.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
25/01/2007
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de ROUBAIX- TOURC OING du 23/01/2007 autorisant la poursuite d'activ ite jusqu'au 15/05/2007.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
07/12/2006
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de ROUBAIX- TOURC OING du 05/12/2006 nommant MR TIBERGHIEN Juge Comm issaire suppléant pour l'arrete de l'etat des créa nces salariales
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
30/11/2006
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de ROUBAIX- TOURC OING du 30/11/2006 ouvrant une procédure de redres sement judiciaire et fixant la fin de la période d 'observation au 30/05/2007. Cessation des paiement s en date du 30/09/2006. Juge Commissaire : LEPOUT RE JOSSE Mandataire de Justice : : ME LOEUILLE Emm anuel 5 RUE DE TOURNAI 2EME ETAGE 59200 TOURCOING Administrateur : ME MERCIER Jean Luc 4 AVENUE DE F LANDRE 59700 MARCQ EN BAROEUL avec mission d'assis ter le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
24/10/1957
Description
Historique : PUBLICATION LEGALE : EN 1920. MISE EN HARMONIE DES STATUTS. 05/10/1984 : MISE EN HARMON IE DES STATUTS AVEC LA LOI DU 30/12/1981.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).