Entreprise : ETABLISSEMENTS DESFROMONT - SIREN 475 580 783
Identité
Dénomination
ETABLISSEMENTS DESFROMONT
SIREN (siège)
475 580 783
Date d'immatriculation au RNE
05/04/1955
Date de fin de la personne morale
04/04/2044
Date de clôture
30/06
Forme juridique
Société anonyme à directoire (sans autre indication)
Capital social
300000 Francs Français
Adresse du siège
1 B RUE ANATOLE FRANCE 59491 VILLENEUVE D'ASCQ FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RASSON NEE DESFROMONT NICOLLE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1942
Commune de résidence
Villeneuve-d'Ascq
Nom, Prénom(s)
GEENENS ROMAIN
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1932
Nom, Prénom(s)
RASSON FRANCIS
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1940
Nom, Prénom(s)
MAERTENS CHRISTOPHE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1954
Commune de résidence
Wasquehal
Nom, Prénom(s)
RUANT DIDIER
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1947
Commune de résidence
Lille
Nom, Prénom(s)
DESFROMONT GEORGES
Qualité
Membre du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1939
Commune de résidence
Villeneuve-d'Ascq
Nom, Prénom(s)
DESFROMONT RENE
Qualité
Président du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1941
Commune de résidence
Marcq-en-Baroeul
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1996
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/04/1932
Siret
47558078300011
Code APE
454C
Origine du fonds
Création
Activité principale
CHARPENTE MENUISERIE
Adresse
1 B RUE 1 rue Anatole France
59650 , Villeneuve-d Ascq - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
47558078300029
Code APE
361G
Adresse
67 RUE DE L OUEST
59100 , ROUBAIX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
15/10/2018
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 10/10/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2007
Description
Attention : le 01/01/2007, le greffe du Tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing a transféré au greffe du Tribunal de commerce de Lille les dossiers d'immatriculation concernant la ville de Villeneuve d'Ascq (D n° 88-38 du 13 janvier 1988).
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
01/04/2005
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de ROUBAIX- TOURC OING du 29/03/2005 nommant MR TIBERGHIEN CLAUDE Ju ge Commissaire en remplacement de MR DESBONNET Rég is
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
17/03/2005
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de ROUBAIX- TOURC OING du 15/03/2005 ordonnant la réouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
16/05/2001
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de ROUBAIX- TOURC OING du 15/05/2001 prononçant la clôture pour insu ffisance d'actif.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
16/05/2001
Description
Radiation : Cessation complète d'activité
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
19/09/1996
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de ROUBAIX- TOURC OING du 19/09/1996 prononçant la liquidation judic iaire. Liquidateur : Me MARTIN Philippe 49 Avenue d' Alsace 59100 ROUBAIX et mettant fin a la missio n de ME BECQUET Jean Marie
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
07/08/1996
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de ROUBAIX- TOURC OING du 06/08/1996 autorisant la poursuite d'activ ite jusqu'au 08/10/1996.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
22/05/1996
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de ROUBAIX- TOURC OING du 21/05/1996 autorisant la poursuite d'activ ite jusqu'au 06/08/1996.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
25/04/1996
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de ROUBAIX- TOURC OING du 25/04/1996 ouvrant une Procédure Simplifié e de redressement judiciaire et fixant la fin théo - rique de la période d'observation au 25/08/1996. Cessation des paiements en date du 23/04/1996. Ju ge Commissaire : Monsieur DESBONNET Régis Représen tant des Créanciers : Me MARTIN Philippe 49 Avenue d' Alsace 59100 ROUBAIX
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
24/04/1996
Description
Dépôt le 24/04/1996 de la déclaration de cessation des paiements au Greffe du Tribunal de Commerce d e ROUBAIX - TOURCOING
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
05/04/1955
Description
Historique : PUBLICATION LEGALE : LES AFFICHES DU 20/4/1932 MODIFICATION DU 5/7/1989 : EN DATE DU 10 /3/1989 DECISION DE CONTINUATION DE LA SOCIETE MAL GRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU C APITAL
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).