Entreprise : LAGARDE SAS - SIREN 471 204 057
Identité
Dénomination
LAGARDE SAS
SIREN (siège)
471 204 057
Date d'immatriculation au RNE
09/11/1971
Date de fin de la personne morale
08/11/2070
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1200000 EUR
Adresse du siège
LA LANDE 33450 SAINT-LOUBES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FUSDAHL PETER , FREDRIK
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1966
Commune de résidence
4070 RANDABERG
Nom, Prénom(s)
MARTIN JEAN-LUC , YVES , MARIE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1955
Commune de résidence
Libourne
Nom, Prénom(s)
VIGIER PATRICK
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Soyaux
Dénomination
PRICEWATERHOUSERCOOPERS AUDIT SOCIETE ANONYME
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/05/2012
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
09/11/1971
Siret
47120405700015
Nom commercial
LAGARDE
Enseigne
LAGARDE
Code APE
2830Z - Fabrication de machines agricoles et forestières
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Fabrication et vente de tout materiel agricole.
Adresse
L D "LA LANDE"
33450 , SAINT LOUBES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
81145
Date d'ajout
22/01/2014
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Bordeaux rendue le 22/01/2014 nommant Simon Jean juge commissaire suppléant en remplacement du juge commissaire suppléant précedemment désigné.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
16353
Date d'ajout
24/05/2012
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bordeaux prononce en date du 23/05/2012 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2012J00506 , date de cessation des paiements le 16/05/2012 , désigne juge commissaire Mme Garcia-Plotard Raphaëlle , juge commissaire suppléant Hazard Claude , liquidateur Selarl Laurent Mayon 54 Avenue Georges Clémenceau 33000 Bordeaux , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).