Entreprise : RESIDENCE BONNIER DE LA MOSSON - SIREN 465 800 811
Identité
(Entreprise radiée le 13/05/2019)
Dénomination
RESIDENCE BONNIER DE LA MOSSON
SIREN (siège)
465 800 811
Date d'immatriculation au RNE
30/08/1965
Date de fin de la personne morale
29/08/1995
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société anonyme coopérative à conseil d'administration
Capital social
106.71 EUR
Adresse du siège
5 Plan du Palais 34000 MONTPELLIER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PERNAUD PAUL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Nom, Prénom(s)
BOURDANOVE ROGER
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1926
Nom, Prénom(s)
OUSSET JEAN , THEODORE , GABRIEL
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1934
Commune de résidence
MONTPELLIER
Nom, Prénom(s)
OUSSET JEAN , THEODORE , GABRIEL
Qualité
Administrateur
Nom, Prénom(s)
MARRAGOU JEAN-NOEL , EUGENE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1931
Commune de résidence
MONTPELLIER
Nom, Prénom(s)
MASSE LOUIS-MARIE , ANTOINE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1923
Nom, Prénom(s)
COLAS JEAN-LOUIS , CHARLES , PIERRE , IRENEE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1938
Nom, Prénom(s)
AREVALO JOSE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1947
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1984
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
05/07/1965
Siret
46580081100015
Code APE
7903
Origine du fonds
Création
Activité principale
Construction de logements pour les coopérateurs
Adresse
5 Plan du Palais
34000 , Montpellier - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12979
Date d'ajout
13/05/2019
Description
Radiation du RCS le 13/05/2019 avec effet au 13/05/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
773
Date d'ajout
31/03/1976
Description
MR GEORGES ESTANY NOMME LIQUIDATEUR DE LA STE PAR ORDONNANCE SUR REQUETE EN DATE DU 29.03.1973 DE MR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPEL- LIER DEMANDE LA PROROGATION DE L'IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE POUR LES BESOINS DE LA LIQUIDATION.
Numéro d'observation
1346
Date d'ajout
21/06/1973
Description
PAR ORDONNANCE SUR REQUETE EN DATE DU 29.03.1973, MR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER A NOMME MR GEORGES ESTANY EN QUALITE DE LIQUIDATEUR DE LA STE POUR PROCEDER AUX OPERATIONS DE LIQUIDATION CONFORME- MENT AUX REGLES LEGALES ET STATUTAIRES LE SIEGE DE LA LIQUIDATION EST FIXE A BEZIERS, 7 RUE PROFESSEUR CALMETTE PREALABLEMENT L'A.G.ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 20.02.1973 AVAIT PRONON- CE LA DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA STE A COMPTER DU 15.04.1973
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 700.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 106.71 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).