Entreprise : REVIGESTION - SIREN 458 501 814
Identité
Dénomination
REVIGESTION
SIREN (siège)
458 501 814
Date d'immatriculation au RNE
13/02/2007
Début d’activité
01/08/1953
Date de fin de la personne morale
12/02/2102
Date de clôture
31/08
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale non règlementée
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
la société a pour objet civil l'exercice des professions d'expert comptable et de commissaires aux comptes telles que définies par l'article
Code APE
6920Z - Activités comptables
Capital social
120000 EUR
Adresse du siège
51 BD DE VALMY 59650 VILLENEUVE-D'ASCQ FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MEURIN NICOLAS
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1966
Commune de résidence
Villeneuve-d'Ascq
Dénomination
GRANT THORNTON
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/08/1953
Siret
45850181400024
Nom commercial
LUMANE
Code APE
6920Z - Activités comptables
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Commissariat aux comptes
Adresse
51 BD DE VALMY
59650 , VILLENEUVE-D'ASCQ - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/06/2024
Siret
45850181400065
Code APE
6920Z - Activités comptables
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Activités comptables
Adresse
124 RUE EMILE ZOLA
62300 , LENS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
2EME ETAGE BATIMENT 2
Données issues de la reprise des données
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
27/04/2020
Siret
45850181400057
Code APE
6920Z - Activités comptables
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Exercice des professions d'expert-comptable et de commissaire aux comptes.
Adresse
65 AV PAUL DOUMER
75016 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 22/06/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/03/2013
Siret
45850181400032
Nom commercial
SOCONOR
Code APE
6920Z - Activités comptables
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités comptables
Adresse
26 RUE DE PUEBLA
59800 , LILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 22/05/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/06/2015
Siret
45850181400040
Code APE
6920Z - Activités comptables
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Expert-comptable et Commissaires aux comptes
Adresse
33 RUE DE SOLFERINO
59000 , LILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
44
Date d'ajout
07/05/2024
Description
RADIATION D'OFFICE PAR SUITE DU TRANSFERT DU SIEGE A LIEVIN (62800) RUE GILLES DE ROBERVAL RC ARRAS 2024B00827 LE 28-01-2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
04/04/2013
Description
Fusion absorption de la la SAS SOCIETE COMPTABLE DU NORD - SOCONOR dont le siège social est sis 26 rue de Puébla 59000 Lille - RCS LILLE METROPOLE 318 123 627 - A compter du 08/03/2013 avec effet comptable et fiscal au 01/10/2012.
Numéro d'observation
8310
Date d'ajout
04/04/2013
Description
Fusion absorption de la la SAS SOCIETE COMPTABLE DU NORD - SOCONOR dont le siège social est sis 26 rue de Puébla 59000 Lille - RCS LILLE METROPOLE 318 123 627 - A compter du 08/03/2013 avec effet comptable et fiscal au 01/10/2012.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
13/02/2007
Description
Par suite d'une modification de compétence, (Décret N° 88-38 du 13-01-1988) cette entreprise immatriculée au Greffe du Tribunal de Commerce de LILLE était précédemment immatriculée au Greffe du Tribunal de Commerce de ROUBAIX-TOURCOING.
Numéro d'observation
8310
Date d'ajout
13/02/2007
Description
Par suite d'une modification de compétence, (Décret N° 88-38 du 13-01-1988) cette entreprise immatriculée au Greffe du Tribunal de Commerce de LILLE était précédemment immatriculée au Greffe du Tribunal de Commerce de ROUBAIX-TOURCOING.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
22/09/1982
Description
Historique : LA SOCIETE A TRANSFERE SON SIEGE DU 5 RUE LAVOISIER 59370 MONS EN BAROEUL AU 51 BOULEVARD DE VALMY A 59650 VILLENEUVE D'ASCQ A DATER DU 24/08/1982. ACTES CONSTITUTIFS DEPOSES AU GREFFE DE LILLE LE 07/02/1958, PUBLICATION LEGALE : LA GAZETTE DE LA REGION DU NORD DU 11/02/1958. TRANSFERT : DEPOT AU GREFFE DE ROUBAIX LE 22/09/1982 ET DE LILLE LE 21/09/1982 PUBLICATION LEGALE : LA CROIX DU NORD MAGAZINE N 721 DU 27-29 AOUT 1982.
Numéro d'observation
8310
Date d'ajout
22/09/1982
Description
Historique : LA SOCIETE A TRANSFERE SON SIEGE DU 5 RUE LAVOISIER 59370 MONS EN BAROEUL AU 51 BOULEVARD DE VALMY A 59650 VILLENEUVE D'ASCQ A DATER DU 24/08/1982. ACTES CONSTITUTIFS DEPOSES AU GREFFE DE LILLE LE 07/02/1958, PUBLICATION LEGALE : LA GAZETTE DE LA REGION DU NORD DU 11/02/1958. TRANSFERT : DEPOT AU GREFFE DE ROUBAIX LE 22/09/1982 ET DE LILLE LE 21/09/1982 PUBLICATION LEGALE : LA CROIX DU NORD MAGAZINE N 721 DU 27-29 AOUT 1982.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).