Entreprise : VENS IMMOBILIERE - SIREN 455 503 193
Identité
Dénomination
VENS IMMOBILIERE
SIREN (siège)
455 503 193
Date d'immatriculation au RNE
06/10/1977
Date de fin de la personne morale
05/10/2029
Date de clôture
31/08
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
1505200 Francs Français
Adresse du siège
52 RUE DE LA BIENFAISANCE 75008 PARIS 8 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BARTHELEMY GERALD
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1948
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
MULLIEZ PHILIPPE
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1927
Commune de résidence
Marcq-en-Baroeul
Nom, Prénom(s)
LAURENCEAU FRANCOISE
Nom d'usage
JARDIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1945
Commune de résidence
Boissy-Saint-Léger
Nom, Prénom(s)
TASSOU GERARD
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1949
Commune de résidence
Roubaix
Dénomination
SOCIETE CIVILE DE GESTION SCG
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Dénomination
FINANCEMENT & GESTION MOBILIERE FIGEM
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Dénomination
FIDULOR
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lille
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/12/2001
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
02/10/1997
Siret
45550319300050
Code APE
652E
Adresse
52 RUE DE LA BIENFAISANCE
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 06/02/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/1977
Siret
45550319300027
Code APE
652E
Origine du fonds
Autre
Activité principale
VOIR OBJET SOCIAL
Adresse
16 RUE zone industrielle de la Pilaterie
59700 , Marcq-en-Baroeul - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DE LA PILATERIE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/02/1997
Siret
45550319300043
Code APE
652E
Adresse
9 RUE DE TEHERAN
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
06/10/1977
Description
Historique : DATE DE DEBUT D'ACTIVITE DANS LE RESS ORT DE L'ANCIEN GREFFE : 1/1/1929 =============== CETTE SOCIETE A TRANSFERE A DATER DU 1/9/1977 SON SIEGE SOCIAL DE LILLE 64/66, RUE DU LONG POT ACTE CONSTITUTIF DEPOSE AU GREFFE DE LILLE LE 28/1/1929 ET PUBLIE DANS LES ANNONCES LEGALES DU 29/1/1929. TRANSFERT : DEPOT AU GREFFE DE ILLE DU 21/9/1977 ET DE TOURCOING DU 4/10/1977 PUBLIE DANS LA GAZETT E DU NORD DU 28/7/1977 MODIFICATION DU 23/6/1983 : APPORT EN NATURE DU FONDS DE FABRICATION ET DE NE GOCE DE TOUT MATERIEL OUTILLAGE, PIECES DETACHEES ET FOURNI- TURES INTERESSANT TOUES INDUSTRIES ET T OUS COM- MERCES NOTAMMENT L'INDUSTRIE TEXTILE ET L 'INDUS- TRIE DE LA CONFECTION AU PROFIT DE LA SA V ENS A DATER DU 31/3/1983 RADIATION DU 13/5/1997 : CESSATION D'ACTIVITE DANS LE RESSORT A DATER DU 6/ 2/1997 ET TRANSFERT AU 9 RUE DE TEHERAN 75008 PARI S RCS PARIS 97B5964
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation : 06/02/1997.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).