Entreprise : MGH HOLDING - SIREN 454 071 267
Identité
Dénomination
MGH HOLDING
SIREN (siège)
454 071 267
Date d'immatriculation au RNE
22/06/2004
Début d’activité
14/04/2004
Date de fin de la personne morale
21/06/2103
Date de clôture
31/08
Date de la première clôture
31/12/2004
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Production artistique services et conseil artistiques aux entreprises production de prêt a porter. Conqeil en management, détention de valeurs mobilières, détention de droits de propriété intellectuelle.
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Capital social
915489.9 EUR
Adresse du siège
129 RUE DE TURENNE 75003 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ACIER ROGER
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1957
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
ROZAN JEREMIE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1975
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
SEILLES JOCELYN
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1975
Commune de résidence
Neuilly sur Seine
Dénomination
CABINET SAADI
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
14/04/2004
Siret
45407126700032
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Production artistique services et conseil artistiques aux entreprises production de prêt a porter. Conqeil en management, détention de valeurs mobilières, détention de droits de propriété intellectuelle.
Adresse
129 RUE DE TURENNE
75003 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/12/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
14/04/2004
Siret
45407126700016
Code APE
923A
Adresse
19 RUE BICHAT
75010 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 23/05/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/2005
Siret
45407126700024
Code APE
741G
Adresse
144 RUE DE RIVOLI
75001 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2004B1157344
Date d'ajout
20/02/2024
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Paris du : 20/02/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
41
Date d'ajout
01/09/2016
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS, a prononcé, en date du 01/09/2016, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro P201602265, date de cessation des paiements le 01/03/2015, et a désigné : juge commissaire M. Georges Peyrou liquidateur SELARL Montravers Yang-Ting en la personne de Me Marie-Hélène Montravers 11 boulevard de Sébastopol 75001 Paris, les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc
Numéro d'observation
39
Date d'ajout
09/06/2016
Description
Mention d'office : cessation d'activité - art. R123-125 du code de commerce (LRAR revenue NPAI).
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).