Entreprise : ABV 58 - SIREN 453 895 534
Identité
Dénomination
ABV 58
SIREN (siège)
453 895 534
Date d'immatriculation au RNE
11/06/2004
Début d’activité
30/04/2004
Date de fin de la personne morale
10/06/2103
Forme juridique
Autre société civile
Activités principales de l’objet social
L'ACQUISITION, LA PROPRIETE, LA MISE EN VALEUR, LA TRANSFORMATION, L'AMENA- GEMENT, L'ADMINISTRATION ET LA LOCATION DE BIENS ET DROITS IMMOBILIERS MEU- BLES OU NON MEUBLES, OU POUVANT ETRE ACCESSOIRE, ANNEXE OU COMPLEMENT DES- DITS BIENS ET DROITS IMMOBILIERS
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1500 EUR
Adresse du siège
RUE DU CHAMP BRULE 71700 TOURNUS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ANTOINE YANNICK , ANDRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1973
Commune de résidence
Nevers
Nom, Prénom(s)
BILLY NICOLAS , ANDRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1973
Commune de résidence
Boussières
Nom, Prénom(s)
VOLATIER STEPHANIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1976
Commune de résidence
Boussières
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/04/2004
Siret
45389553400015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'ACQUISITION, LA PROPRIETE, LA MISE EN VALEUR, LA TRANSFORMATION, L'AMENA- GEMENT, L'ADMINISTRATION ET LA LOCATION DE BIENS ET DROITS IMMOBILIERS MEU- BLES OU NON MEUBLES, OU POUVANT ETRE ACCESSOIRE, ANNEXE OU COMPLEMENT DES- DITS BIENS ET DROITS IMMOBILIERS
Autres Activités
L'ACQUISITION, LA PROPRIETE, LA MISE EN VALEUR, LA TRANSFORMATION, L'AMENA- GEMENT, L'ADMINISTRATION ET LA LOCATION DE BIENS ET DROITS IMMOBILIERS MEU- BLES OU NON MEUBLES, OU POUVANT ETRE ACCESSOIRE, ANNEXE OU COMPLEMENT DES- DITS BIENS ET DROITS IMMOBILIERS
Adresse
RUE DU CHAMP BRULE
71700 , TOURNUS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F17/001173
Date d'ajout
21/03/2017
Description
Modification relative aux associés de société civile (décret 77-2005 du 01/02/2005) : ANTOINE Yannick Andre nom d'usage : ANTOINE Yannick devient Associé VOLATIER Stephanie nom d'usage : VOLATIER Stephanie devient Associé BILLY Nicolas Andre nom d'usage : BILLY Nicolas devient Associé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F17/001173
Date d'ajout
21/03/2017
Description
Modification du domicile personnel de dirigeants : Monsieur ANTOINE Yannick Ancienne Adresse : 26 Rue Chabaud 51100 REIMS Nouvelle Adresse : 37 Rue du 14 Juillet 58000 NEVERS Madame VOLATIER Stephanie Ancienne Adresse : 26 Rue Saint-Genest 58000 NEVERS Nouvelle Adresse : 32 Route De Vorges 25320 BOUSSIERES Monsieur BILLY Nicolas Ancienne Adresse : 26 Rue Saint-Genest 58000 NEVERS Nouvelle Adresse : 32 Route De Vorges 25320 BOUSSIERES
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 07 juin 2004 -No A978 - DOCUMENTS ACTUALITES PROFESSIONNELLES du 14 mai 2004
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).