Entreprise : RESTAUFLANDRES - SIREN 453 669 731
Identité
Dénomination
RESTAUFLANDRES
SIREN (siège)
453 669 731
Date d'immatriculation au RNE
27/05/2004
Date de fin de la personne morale
26/05/2103
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
38400 EUR
Adresse du siège
RUE CONSTANT MARTIN 62131 VERQUIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FIEVET JACQUES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
BETHUNE
Nom, Prénom(s)
DUBOIS PIERRE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1952
Commune de résidence
NOEUX LES MINES
Dénomination
CABINET PICAVET LE DAIN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
QUIMPER
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/04/2010
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
10/06/2004
Siret
45366973100011
Nom commercial
LA TAVERNE DU CHTI
Enseigne
LA TAVERNE DU CHTI
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
BRASSERIE, RESTAURATION, FABRICATION ET VENTE DE TOUS REPAS ET DE TOUS PRODUITS ALIMENTAIRES A CONSOMMER SUR PLACE OU A EMPORTER
Code APRM
1085ZZ - Fabrication de plats préparés
Adresse
RUE RUE CONSTANT MARTIN
62131 , VERQUIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/02/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/2005
Siret
45366973100029
Enseigne
LA GRANGE DU CH'TI
Code APE
553A
Code APRM
1013AZ - Préparation industrielle de produits à base de viande
Origine du fonds
Création
Activité principale
FABRICATION PLATS PREPARES A EMPORTER
Code APRM
1013AZ - Préparation industrielle de produits à base de viande
Code APRM
1013AZ - Préparation industrielle de produits à base de viande
Adresse
25 PL JULES GUESDE
62260 , AUCHEL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3679
Date d'ajout
15/04/2011
Description
Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs EN DATE DU 15/04/2011, LE TRIBUNAL D'ARRAS A PRONONCE LA Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs - L643-9 al.2 et R643-18 DE RESTAUFLANDRES (SAS) (PROCEDURE OUVERTE LE 21/04/2010 ) Date d'effet : 15/04/2011
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3680
Date d'ajout
15/04/2011
Description
Radiation du RCS le 15/04/2011 avec effet au 15/04/2011 CESSATION D'ACTIVITE DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL POUR CLOTURE DE LA LIQUIDATION POUR INSUFFISANCE D'ACTIF
Numéro d'observation
3415
Date d'ajout
22/04/2010
Description
Résolution du plan de redressement et prononcé de la liquidation judiciaire EN DATE DU 21/04/2010, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS A ORDONNE LA RESOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT ET PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE RESTAUFLANDRES (SAS), ET A DESIGNE : JUGE COMMISSAIRE MONSIEUR VINCENT D'AUBREBY, JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT MONSIEUR JEAN CLAUDE MILOT, Mandataire liquidateur : Maître Sébastien DEPREUX, membre de la SELARL DEPREUX et associés - 88/90, rue Saint Aubert - 2, square Saint Jean - 1er étage - 62000 ARRAS ET A FIXE AU 30/03/2010 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS CE JUGEMENT A AUTORISE LA POURSUITE DE L'ACTIVITE JUSQU'AU 25/04/2010 Date d'effet : 21/04/2010
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Béthune ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Arras. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Arras décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
1963
Date d'ajout
21/03/2008
Description
En date du 14/03/2008, jugement arrêtant le plan de redressement de RESTAUFLANDRES SAS .Commissaire à l'Exécution du Plan SELARL G.DUQUESNOY ET ASSOCIES 18, RUE DU POT D'ETAIN GALERIE DES TREILLES 62400 BETHUNE. Fixe la durée du plan a 10 ANS. Prononce l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan. Date d'effet : 14/03/2008
Numéro d'observation
149
Date d'ajout
14/01/2008
Description
En date du 21/12/2007, jugement autorisant la poursuite de l'activité jusqu'au 29/02/2008. Date d'effet : 21/12/2007
Numéro d'observation
4349
Date d'ajout
24/09/2007
Description
En date du 07/09/2007, jugement autorisant la poursuite de l'activité jusqu'au 21/12/2007. Date d'effet : 07/09/2007
Numéro d'observation
2280
Date d'ajout
11/05/2007
Description
En date du 04/05/2007, jugement autorisant la poursuite de l'activité jusqu'au 07/09/2007.
Numéro d'observation
1166
Date d'ajout
12/03/2007
Description
En date du 02/03/2007, le Tribunal de Grande Instance de BETHUNE, statuant commercialement a prononcé le redressement judiciaire et a désigné MME LASSERRE-BENHAMOU, comme Juge Commissaire ou à défaut le Juge plus récemment nommé à la Chambre Commerciale. A nommé SELARL G.DUQUESNOY ET ASSOCIES 18, RUE DU POT D'ETAIN GALERIE DES TREILLES 62400 BETHUNE, comme Mandataire Judiciaire. et a fixé la date de cessation des paiements au 09/02/2007.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LIBERE A HAUTEUR DE 27 008 EUROS
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
90 2007-03-02 REDRESSEMENT JUDICIAIRE 2007-03-02 ARRAS DEPREUX,90 2008-03-14 ARRET DU PLAN DE REDRESSEMENT 2008-03-14 ARRAS DEPREUX,90 2010-04-21 LIQUIDATION JUDICIAIRE ORDINAIRE 2010-04-21 ARRAS DEPREUX,90 2011-04-15 CLOTURE POR INSUFFISANCE ACTIF 2011-04-15 ARRAS DEPREUX
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).