Entreprise : BOIS ENERGIE GRAND EST - SIREN 453 574 923
Identité
(Entreprise radiée le 21/09/2021)
Dénomination
BOIS ENERGIE GRAND EST
Sigle
BGE
SIREN (siège)
453 574 923
Date d'immatriculation au RNE
03/06/2004
Date de fin de la personne morale
02/06/2029
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Capital social
9000 EUR
Adresse du siège
2 RUE DES PICQUES AGUETS 25770 SERRE-LES-SAPINS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PASQUIER FRANCOIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1964
Commune de résidence
FAVEROIS
Nom, Prénom(s)
PERRIN ERIC
Qualité
Contrôleur des comptes
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1962
Commune de résidence
CUSE ET ADRISANS
Nom, Prénom(s)
FAVERGE MICHAEL
Qualité
Contrôleur de gestion
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1982
Commune de résidence
CHEVREAUX
Dénomination
BILLOTTE SASU
Qualité
Liquidateur
Commune de résidence
Granges-le-Bourg
Dénomination
LIGNATECH FRANCHE COMTE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
OUR
Dénomination
SUNDGAUBOIS
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
FAVEROIS
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/12/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
03/05/2004
Siret
45357492300018
Code APE
4673A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
MOBILISATION VALORISATION ET COMMERCIALISATION DE TOUT PRODUIT BOIS NOTAMMENT POUR L APPROVISIONNEMENT DES CHAUFFERIES BOIS.
Adresse
2 RUE 2 R DES PICQUES AGUETS
25770 , SERRE LES SAPINS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9976
Date d'ajout
21/09/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 15/07/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1394
Date d'ajout
15/02/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 01/12/2020 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
15/02/2021
Description
Dissolution à compter du 01/12/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 01/12/2020, liquidateur : BILLOTTE SASU, siège de la liquidation : 24 Grande Rue 70400 Granges-le-Bourg.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).