Entreprise : SCI AGUZOU CARTIER - SIREN 453 365 355
Identité
Dénomination
SCI AGUZOU CARTIER
SIREN (siège)
453 365 355
Date d'immatriculation au RNE
05/05/2004
Début d’activité
20/03/2004
Date de fin de la personne morale
04/05/2103
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Location et gestion d'immeubles
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
CHE DU MOULIN DES PRES 11500 GINOLES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LOTISSEMENT LE CLOS DES BAINS N.18
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AGUZOU SYLVIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1966
Commune de résidence
Ginoles
Nom, Prénom(s)
CARTIER MICHEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1964
Commune de résidence
Ginoles
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/03/2004
Siret
45336535500024
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Location et gestion d'immeubles
Autres Activités
Location et gestion d'immeubles
Adresse
CHE DU MOULIN DES PRES
11500 , GINOLES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LOTISSEMENT LE CLOS DES BAINS N.18
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/11/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/03/2004
Siret
45336535500016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
8 CHE GERARD SUDRE
11260 , ESPERAZA - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3500
Date d'ajout
07/12/2009
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/11/2009 : changement de domicile personnel Modifié : AGUZOU Sylvie, Gérant associé, demeurant chemin du Moulin des Prés - lotissement le Clos des Bains N. 18 11500 Ginoles Modifié : CARTIER Michel, Associé Société Civile, demeurant chemin du Moulin des Prés - lotissement le Clos des Bains N. 18 11500 Ginoles Transfert du siège social à compter du 01/11/2009 : Ancienne adresse : 8 CHEMIN GERARD SUDRE 11260 ESPERAZA Nouvelle adresse : chemin du Moulin des Prés - lotissement le Clos des Bains N. 18 11500 Ginoles
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
- CODES STATISTIQUES ATTRIBUES PAR L'INSEE SIRET = 453 365 355 00024 APE = 6820 b
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).