Entreprise : MAQ-1 TRANS - SIREN 453 029 225
Identité
(Entreprise radiée le 15/06/2021)
Dénomination
MAQ-1 TRANS
SIREN (siège)
453 029 225
Date d'immatriculation au RNE
19/04/2004
Date de fin de la personne morale
18/04/2103
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
6000 EUR
Adresse du siège
LA FERME DES EBISOIRES 78370 PLAISIR FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MAQUIN ERIC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1971
Commune de résidence
Plaisir
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/04/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/04/2004
Siret
45302922500019
Adresse
225 RUE LOWESTOFT
78370 , PLAISIR - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/06/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
08/04/2004
Siret
45302922500035
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE MARCHANDISES OU LOCATION DE VEHICULES INDUSTRIELS POUR LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES AVEC CONDUCTEUR EXCLUSIVEMENT A L'AIDE DE VEHICULE N"EXCEDANT PAS 3,5 TONNES DE POIDS MAXIMUM AUTORISE
Adresse
LA FERME DES EBISOIRES
78370 , PLAISIR - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/04/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/04/2006
Siret
45302922500027
Activité principale
Transports routiers de fret de proximité
Adresse
5 RUE DES FRERES LUMIERE
78370 , PLAISIR - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
28852
Date d'ajout
15/06/2021
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
28852
Date d'ajout
15/06/2021
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 15/06/2021, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : SELARL Jsa prise en la personne de Me Aurélie Lecaudey . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 15/06/2021
Numéro d'observation
31927
Date d'ajout
21/09/2020
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Versailles rendue le 08/09/2020 nommant SELARL Jsa prise en la personne de Me Aurélie Lecaudey 18 Rue Georges Clemenceau 78000 Versailles liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
42256
Date d'ajout
05/09/2018
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Versailles rendue le 05/09/2018 nommant M. Joubin Vincent juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
39317
Date d'ajout
17/07/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 17/07/2018 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2017J00681 désigne liquidateur SELARL Smj prise en la personne de Me Olivier Chavane De Dalmassy 20 Rue de l'Europe 78000 Versailles
Numéro d'observation
31020
Date d'ajout
23/03/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 22/03/2018 nommant administrateur SELARL Glaj prise en la personne de Me Guillaume Laureau 7 Rue Jean Mermoz 78000 Versailles lequel aura pour mission : ASSISTANCE
Numéro d'observation
29957
Date d'ajout
09/03/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 08/03/2018 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois
Numéro d'observation
16408
Date d'ajout
21/09/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles , prononce en date du 21/09/2017 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2017J00681 , date de cessation des paiements le 21/03/2016 désigne Mandataire judiciaire SELARL Smj prise en la personne de Me Olivier Chavane De Dalmassy 20 Rue de l'Europe 78000 Versailles , , et ouvre une période d'observation expirant le 21/03/2018 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
4367
Date d'ajout
19/04/2004
Description
Domiciliation pour 5 ans à compter de l'immatriculation au domicile du représentant légal de la société. Article 6 de la loi N° 2003-721 du 1er août 2003 .
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).